BARISAN ARQUITECTURA Y PROMOCIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 418
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BARISAN ARQUITECTURA Y PROMOCIONES SL
CIF B83542720
Capital Social 641000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 31/01/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BARISAN ARQUITECTURA Y PROMOCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARISAN ARQUITECTURA Y PROMOCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Roncero Iranzo Joaquin | Administrador Unico | 19/10/2012 | 26/02/2015 |
Roncero Iranzo Joaquin | Liquidador | 26/02/2015 | 26/02/2015 |
Jesus Maria Garcia Sanchez | Administrador Solidario | 23/01/2012 | 19/10/2012 |
Roncero Iranzo Joaquin | Administrador Solidario | 23/01/2012 | 19/10/2012 |
Roncero Iranzo Joaquin | Administrador Mancomunado | 23/01/2012 | |
Sanchez Parra Alberto | Administrador Mancomunado | 23/01/2012 | |
Bolivar Almela Felix | Administrador Mancomunado | 09/01/2012 |
ACTOS BORME DE BARISAN ARQUITECTURA Y PROMOCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18474 , F 44, S 8, H M 320843, I/A 9 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18474 , F 44, S 8, H M 320843, I/A 9 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18474 , F 44, S 8, H M 320843, I/A 9 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18474 , F 44, S 8, H M 320843, I/A 9 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18474 , F 44, S 8, H M 320843, I/A 8 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18474 , F 44, S 8, H M 320843, I/A 8 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18474 , F 44, S 8, H M 320843, I/A 8 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18474 , F 43, S 8, H M 320843, I/A 7 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-28
Capital Anterior: | 541.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 641.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 18,48 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18474 , F 43, S 8, H M 320843, I/A 7 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-28
- C/ ALCALA 418, 2& PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18474 , F 43, S 8, H M 320843, I/A 6 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-28