BOLIVAR ALMELA FELIX
Informe ejecutivo de BOLIVAR ALMELA FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BOLIVAR ALMELA FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BROSLY SL | Administrador Unico | 15/04/2024 | |
COLABORADORA FINANCIERA SA | Administrador Unico | 19/12/2023 | |
DOMUS FELIX SL | Apoderado | 10/09/2015 | |
BANCAN SA | Administrador Mancomunado | 03/08/2015 |
VINCULACIONES DE BOLIVAR ALMELA FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOLIVAR ALMELA FELIX
Empresa: BROSLY SA
Administrador Unico
- Bolivar Almela Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22561 , F 187, S 8, H M 53056, I/A 26 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Empresa: BROSLY SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Bolivar Almela Felix
- Sanchez Parra Alberto
Consejero
- Bolivar Almela Felix
- Sanchez Castro Pedro
- Sanchez Parra Alberto
Presidente
Secretario
- Bolivar Almela Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22561 , F 187, S 8, H M 53056, I/A 26 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Empresa: COLABORADORA FINANCIERA SA
Administrador Unico
- Bolivar Almela Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9657 , F 50, S 8, H M 155222, I/A 32 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-28
Empresa: COLABORADORA FINANCIERA SA
Administrador Unico
- Bolivar Almela Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9657 , F 50, S 8, H M 155222, I/A 32 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-28
Empresa: BANCAN SA
Administrador Mancomunado
- Bolivar Almela Felix
- Rodriguez Losada Jose Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16672 , F 197, S 8, H M 45040, I/A 29 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-28
Empresa: BROSLY SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Bolivar Almela Felix
- Sanchez Parra Alberto
Consejero
- Bolivar Almela Felix
- Sanchez Castro Pedro
- Sanchez Parra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22561 , F 187, S 8, H M 53056, I/A 24 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28
Empresa: BROSLY SA
Presidente
Secretario
- Bolivar Almela Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22561 , F 187, S 8, H M 53056, I/A 24 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28
Empresa: BROSLY SA
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Bolivar Almela Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22561 , F 187, S 8, H M 53056, I/A 24 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28
Empresa: COLABORADORA FINANCIERA SA
Administrador Unico
- Bolivar Almela Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9657 , F 47, S 8, H M 155222, I/A 31 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-28
Empresa: COLABORADORA FINANCIERA SA
Administrador Solidario
- Bolivar Almela Felix
- Rey Amondarain Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9657 , F 47, S 8, H M 155222, I/A 31 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-28
VER MAS ACTOS
Información de BOLIVAR ALMELA FELIX
Mostramos los datos de BOLIVAR ALMELA FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOLIVAR ALMELA FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos