PENSIONS CAIXA 149 FP - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Recoletos, 37
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PENSIONS CAIXA 149 FP
CIF V83478842
Actividad Fondos de pensiones
Nombres Anteriores
- BARCLAYS PENSIONES AHORRO PERSONAL FP
Auditor FORVIS MAZARS AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE PENSIONS CAIXA 149 FP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PENSIONS CAIXA 149 FP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CECABANK SA | EntidDeposit | 30/10/2015 | 08/09/2021 |
FORVIS MAZARS AUDITORES SLP | Auditor | 16/11/2020 | 08/09/2021 |
VIDA CAIXA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Entidad Gestora | 08/09/2021 | |
VIDACAIXA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Entidad Depositaria | 09/01/2017 | 08/09/2021 |
BVP GALVANI GLOBAL SA | Entidad Depositaria | 09/01/2017 | |
BANCO ZARAGOZANO SA | EntidDeposit | 30/10/2015 |
ACTOS BORME DE PENSIONS CAIXA 149 FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27846 , F 216, S 8, H M 304147, I/A 16 (08/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27846 , F 216, S 8, H M 304147, I/A 16 (08/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27846 , F 216, S 8, H M 304147, I/A 16 (08/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27846 , F 216, S 8, H M 304147, I/A 15 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
- PASEO DE RECOLETOS 37 3º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27846 , F 216, S 8, H M 304147, I/A 14 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-28
- PENSIONS CAIXA 149 FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45705 , F 173, S 8, H B 496427, I/A 14 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45705 , F 173, S 8, H B 496427, I/A 14 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-08
- CL JUAN GRIS,2-8 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45705 , F 172, S 8, H B 496427, I/A 13 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-08
Entidad Depositaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45705 , F 172, S 8, H B 496427, I/A 13 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-08
Entidad Depositaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45705 , F 172, S 8, H B 496427, I/A 13 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-08