BARBERA PARC SL
Dirección social Cl Balears, 351
Código Postal 08023
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BARBERA PARC SL
CIF B62818703
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Teléfono 93 700 39 00
Página Web www.eurostarsbarberaparc.com
VINCULACIONES DE BARBERA PARC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARBERA PARC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Fernandez Guillermo | Apoderado Mancomunado | 29/08/2016 | 10/03/2020 |
Romero Morente Anna | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/08/2016 | 10/03/2020 |
Artiga Forcada Jordi | Apoderado | 24/11/2017 | |
Buesa Aznar Emerito Antonio | Apoderado | 24/11/2017 | |
Garcia Parra Mauricio | Apoderado | 24/11/2017 | |
Lillo Moreno Maria Angeles | Apoderado Solidario | 26/05/2015 | 24/11/2017 |
Lora Lujan Laura | Apoderado | 24/11/2017 | |
Rodriguez Fernandez Guillermo | Apoderado Solidario | 09/08/2016 | 24/11/2017 |
Artiga Forcada Jordi | Apoderado | 18/11/2010 | 22/09/2017 |
Garcia Parra Mauricio | Apoderado | 21/05/2012 | 22/09/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BARBERA PARC SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46141 , F 201, S 8, H B 247305, I/A 18 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46141 , F 201, S 8, H B 247305, I/A 17 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-08
- CL MALLORCA Num.351 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46141 , F 201, S 8, H B 247305, I/A 16 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34405 , F 169, S 8, H B 247305, I/A 15 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-189-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34405 , F 169, S 8, H B 247305, I/A 14 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34405 , F 169, S 8, H B 247305, I/A 13 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34405 , F 168, S 8, H B 247305, I/A 12 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34405 , F 168, S 8, H B 247305, I/A 11 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO.NUEVO SOCIO UNICO:CEKAN 2007 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34405 , F 168, S 8, H B 247305, I/A 10 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-08