LILLO MORENO MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de LILLO MORENO MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE LILLO MORENO MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISONCAR SL | Socio Unico | 11/06/2020 | |
DISONCAR SL | Administrador Unico | 11/06/2020 | |
HOTEL JEREZ CASTELLAR SL | Apoderado Solidario | 26/05/2015 | |
CORIUM ENTERPRISES SL | Apoderado Solidario | 26/05/2015 | |
MARMARA HOTELS SL | Apoderado Solidario | 26/05/2015 | |
EXPLOTADORA CIUDAD DE LA CORUÑA SL | Apoderado | 15/04/2015 |
VINCULACIONES DE LILLO MORENO MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LILLO MORENO MARIA ANGELES
Empresa: HOTEL PLAZA DELICIAS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Garcia Parra Mauricio
- Lillo Moreno Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3418 , F 119, S 8, H Z 41733, I/A 13 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-50
Empresa: DISONCAR SL
Administrador Unico
- Lillo Moreno Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 55, S 8, H A 69893, I/A 8 (11/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-03
Empresa: DISONCAR SL
Administrador Solidario
- Dura Serrano Antonio Jose
- Lillo Moreno Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 55, S 8, H A 69893, I/A 8 (11/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-03
Empresa: DISONCAR SL
Socio Único
- Lillo Moreno Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 55, S 8, H A 69893, I/A 8 (11/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-03
Empresa: DISONCAR SL
Administrador Solidario
- Dura Serrano Antonio Jose
- Lillo Moreno Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 54, S 8, H A 69893, I/A 7 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-03
Empresa: PUNTA EUROPA HOTELES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Lillo Moreno Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 46, S 8, H H 8749, I/A 13 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-21
Empresa: LITUS HOTELS SL
Apoderado Solidario
- Granados Zamora Antonio- Jesus
- Lillo Moreno Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44319 , F 204, S 8, H B 452665, I/A 5 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-08
Empresa: CARINA HOTELS SL
Apoderado Mancomunado
- Lillo Moreno Maria Angeles
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41619 , F 221, S 8, H B 391078, I/A 7 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-08
Empresa: CARINA HOTELS SL
Apoderado Solidario
- Lillo Moreno Maria Angeles
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41619 , F 221, S 8, H B 391078, I/A 6 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-08
Empresa: CASSIOPEA HOTELS SL
Apoderado Mancomunado
- Lillo Moreno Maria Angeles
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41833 , F 177, S 8, H B 398698, I/A 8 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-08
VER MAS ACTOS
Información de LILLO MORENO MARIA ANGELES
Mostramos los datos de LILLO MORENO MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LILLO MORENO MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos