BANUS GARDENS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Babilonia, 33
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BANUS GARDENS SA
CIF A83463174
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Nombres Anteriores
- MARPEPINA SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BANUS GARDENS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BANUS GARDENS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Perez Raimundo | Representante | 30/03/2017 | 16/07/2019 |
APLICACIONES CORPORATIVAS Y DESAROLLO SL | Presidente | 30/03/2017 | 16/07/2019 |
APLICACIONES CORPORATIVAS Y DESAROLLO SL | Consejero | 30/03/2017 | 16/07/2019 |
APLICACIONES CORPORATIVAS Y DESARROLLO SL | Presidente | 16/07/2019 | |
APLICACIONES CORPORATIVAS Y DESARROLLO SL | Consejero | 16/07/2019 | |
ARTRA SL | Consejero | 30/03/2017 | 16/07/2019 |
BSEG CONSULTING SL | Secretario | 15/06/2018 | 16/07/2019 |
BSEG CONSULTING SL | Consejero | 30/03/2017 | 16/07/2019 |
Espildora Gallego Francisco | Representante | 30/03/2017 | 16/07/2019 |
Guisasola Arguelles Francisco | Representante | 30/03/2017 | 16/07/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BANUS GARDENS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35711 , F 85, S 8, H M 316489, I/A 13 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35711 , F 85, S 8, H M 316489, I/A 13 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35711 , F 85, S 8, H M 316489, I/A 13 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35711 , F 85, S 8, H M 316489, I/A 13 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35711 , F 85, S 8, H M 316489, I/A 12 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-28
Capital Anterior: | 4.275.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 4.215.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 60.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 98,60 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35711 , F 84, S 8, H M 316489, I/A 11 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35711 , F 84, S 8, H M 316489, I/A 10 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35711 , F 83, S 8, H M 316489, I/A 9 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35711 , F 83, S 8, H M 316489, I/A 9 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-28
Empresa: MARPEPINA SA
- C/ BABILONIA , Nº 33 1º A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35711 , F 83, S 8, H M 316489, I/A 8 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28