PEREZ FEITO ARTURO
Informe ejecutivo de PEREZ FEITO ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PEREZ FEITO ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANUS GARDENS SA | Apoderado | 03/04/2017 | 25/01/2019 |
BALADRERA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL | Administrador Solidario | 23/04/2010 | 12/12/2018 |
SOLBRISA SA | Liquidador | 25/02/2016 | 25/02/2016 |
MARGUIRA SA | Liquidador | 18/02/2016 | 18/02/2016 |
BALADRERA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL | Administrador Unico | 24/12/2009 | 23/04/2010 |
BALADRERA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL | Administrador Mancomunado | 24/12/2009 |
VINCULACIONES DE PEREZ FEITO ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ FEITO ARTURO
Empresa: BANUS GARDENS SA
Apoderado
- Perez Feito Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35711 , F 85, S 8, H M 316489, I/A 12 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-28
Administrador Solidario
- Perez Feito Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21303 , F 16, S 8, H M 378474, I/A 8 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-28
Empresa: MARPEPINA SA
Apoderado
- Perez Feito Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35711 , F 82, S 8, H M 316489, I/A 7 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-28
Empresa: SOLBRISA SA
Liquidador
- Perez Feito Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28417 , F 171, S 8, H M 89391, I/A 36 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-28
Empresa: MARGUIRA SA
Liquidador
- Perez Feito Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14540 , F 220, S 8, H M 240707, I/A 25 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-28
Administrador Solidario
- Castro Yuste Benjamin
- Perez Feito Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21303 , F 13, S 8, H M 378474, I/A 5 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-28
Administrador Solidario
- Castro Yuste Benjamin
- Perez Feito Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21303 , F 13, S 8, H M 378474, I/A 3 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-28
Administrador Unico
- Perez Feito Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21303 , F 13, S 8, H M 378474, I/A 3 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-28
Administrador Unico
- Perez Feito Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21303 , F 12, S 8, H M 378474, I/A 2 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-28
Administrador Mancomunado
- Castro Yuste Benjamin
- Perez Feito Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21303 , F 12, S 8, H M 378474, I/A 2 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-28
Información de PEREZ FEITO ARTURO
Mostramos los datos de PEREZ FEITO ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ FEITO ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos