BANCAJA EUROCAPITAL FINANCE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Caballeros, 2
Código Postal 12001
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Razón Social BANCAJA EUROCAPITAL FINANCE SA
CIF A98006331
Actividad Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente INMOGESTION Y PATRIMONIOS SA
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE BANCAJA EUROCAPITAL FINANCE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BANCAJA EUROCAPITAL FINANCE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvear Trenor Leopoldo | Apoderado | 19/09/2013 | 13/11/2014 |
Alvear Trenor Leopoldo | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/01/2013 | 13/11/2014 |
Canosa Castillo Alvaro | Apoderado | 14/09/2012 | 13/11/2014 |
Canosa Castillo Alvaro | Apoderado | 19/09/2013 | 13/11/2014 |
Canosa Castillo Alvaro | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/01/2013 | 13/11/2014 |
Carazo Minguela Alberto Pedro | Apoderado Solidario | 19/04/2013 | 13/11/2014 |
Carazo Minguela Alberto Pedro | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/01/2013 | 13/11/2014 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 20/10/2009 | 13/11/2014 |
Escribano Guzman Salvador Antonio | Secretario No Consejero | 14/09/2012 | 13/11/2014 |
Escribano Guzman Salvador Antonio | SecComAudit | 19/09/2013 | 13/11/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BANCAJA EUROCAPITAL FINANCE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457, L 1019, F 25, S 8, H CS 29553, I/A 11 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-12
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457, L 1019, F 25, S 8, H CS 29553, I/A 11 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-12
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457, L 1019, F 25, S 8, H CS 29553, I/A 10 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-12
Apoderado
Consejero
M.Comit.Aud
Presidente
SecComAudit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457, L 1019, F 25, S 8, H CS 29553, I/A 10 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-12
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457, L 1019, F 25, S 8, H CS 29553, I/A 10 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-12
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457, L 1019, F 24, S 8, H CS 29553, I/A 9 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-12
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457, L 1019, F 24, S 8, H CS 29553, I/A 8 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457, L 1019, F 20, S 8, H CS 29553, I/A 7 (05/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457, L 1019, F 20, S 8, H CS 29553, I/A 6 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-12
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457, L 1019, F 20, S 8, H CS 29553, I/A 5 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-12