ESCRIBANO GUZMAN SALVADOR ANTONIO
Informe ejecutivo de ESCRIBANO GUZMAN SALVADOR ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 34
Empresas inactivas: 18
CARGOS DE ESCRIBANO GUZMAN SALVADOR ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA MADRID FINANCE PREFERRED SA | SecComAudit | 17/05/2013 | 31/03/2021 |
BANCAJA EMISIONES SA | SecComAudit | 19/09/2013 | 22/02/2018 |
BANCAJA EMISIONES SA | Apoderado | 19/09/2013 | 22/02/2018 |
BANCAJA EMISIONES SA | Secretario No Consejero | 19/09/2013 | 22/02/2018 |
UNIQUE PROTECTION SEGUROS Y REASEGUROS SA | Vicesecretario No Consejero | 11/03/2016 | 10/01/2018 |
LAIETANA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE LA CAJA DE AHORROS LAIETANA SA | Secretario No Consejero | 30/04/2014 | 03/01/2017 |
LAIETANA CONSULTORES GENERALES SA | Secretario No Consejero | 30/04/2014 | 10/03/2015 |
ASEGURADORA VALENCIANA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Secretario No Consejero | 22/05/2013 | 05/03/2015 |
LAIETANA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE LA CAJA DE AHORROS LAIETANA SA | Consejero | 26/02/2015 | |
CAJA MADRID FINANCE PREFERRED SA | Secretario No Consejero | 17/05/2013 | 30/01/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ESCRIBANO GUZMAN SALVADOR ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCRIBANO GUZMAN SALVADOR ANTONIO
Empresa: BANCAJA EMISIONES SA
Secretario No Consejero
- Escribano Guzman Salvador Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1397, L 959, F 109, S 8, H CS 22796, I/A 34 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-12
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Escribano Guzman Salvador Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34521 , F 1, S 8, H M 620882, I/A 1 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Escribano Guzman Salvador Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33231 , F 90, S 8, H M 598036, I/A 2 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Escribano Guzman Salvador Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33237 , F 64, S 8, H M 598122, I/A 2 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-28
Consejero Delegado
Consejero
- Blas Perez Felix Jose
- Escribano Guzman Salvador Antonio
- Losada Sanz Miguel
- Ruiz Perez Carmelo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33218 , F 1, S 8, H M 597794, I/A 2 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Empresa: CAJA MADRID FINANCE PREFERRED SA
Secretario No Consejero
- Escribano Guzman Salvador Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32341 , F 112, S 8, H M 361869, I/A 25 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Secretario No Consejero
- Escribano Guzman Salvador Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24884 , F 44, S 8, H M 247337, I/A 45 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-28
Secretario
- Escribano Guzman Salvador Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31340 , F 41, S 8, H M 47786, I/A 151 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-28
Empresa: LA CAJA DE CANARIAS PREFERENTES SA
Consejero
M.Comit.Aud
Presidente
Pte.Comit.Au
SecComAudit
- Escribano Guzman Salvador Antonio
Secretario No Consejero
- Escribano Guzman Salvador Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30957 , F 211, S 8, H M 557245, I/A 6 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28
Empresa: CAJA RIOJA PREFERENTES SA
Consejero
Presidente
Pte.Comit.Au
SecComAudit
- Escribano Guzman Salvador Antonio
Secretario No Consejero
- Escribano Guzman Salvador Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31559 , F 25, S 8, H M 567934, I/A 6 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28
VER MAS ACTOS
Información de ESCRIBANO GUZMAN SALVADOR ANTONIO
Mostramos los datos de ESCRIBANO GUZMAN SALVADOR ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCRIBANO GUZMAN SALVADOR ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos