BALZER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Atocha, 16
Código Postal 28012
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social BALZER SL
CIF B78368479
Capital Social 10319.28 Euros
Actividad Comercio al por mayor de textiles
Nombres Anteriores
- BALZER SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BALZER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BALZER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Laseca Delso Juan Antonio | Apoderado | 01/06/2011 | 01/09/2017 |
Zechmeister Balzer Gertrude | Liquidador | 01/09/2017 | 01/09/2017 |
Zechmeister Balzer Gertrude | Administrador Unico | 01/06/2011 | 01/09/2017 |
Laseca Delso Juan Antonio | Administrador Unico | 01/06/2011 |
ACTOS BORME DE BALZER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3580 , F 71, S 8, H M 60378, I/A 13 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-172-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3580 , F 71, S 8, H M 60378, I/A 13 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-172-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3580 , F 71, S 8, H M 60378, I/A 13 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-172-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3580 , F 71, S 8, H M 60378, I/A 13 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-172-28
Capital Anterior: | 37.116,12 | Euros |
Disminución de capital | 26.796,84 | Euros |
Capital Actual: | 10.319,28 | Euros |
Porcentaje: | 72,20 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3580 , F 71, S 8, H M 60378, I/A 12 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-28
Empresa: BALZER SA
Capital Anterior: | 100.196,88 | Euros |
Disminución de capital | 63.080,76 | Euros |
Capital Actual: | 37.116,12 | Euros |
Porcentaje: | 62,96 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3580 , F 69, S 8, H M 60378, I/A 11 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
Empresa: BALZER SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3580 , F 69, S 8, H M 60378, I/A 11 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
Empresa: BALZER SA
- Denominación y forma adoptada: BALZER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3580 , F 69, S 8, H M 60378, I/A 11 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
Empresa: BALZER SA
Capital Anterior: | 60.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 39.996,88 | Euros |
Capital Actual: | 100.196,88 | Euros |
Porcentaje: | 66,44 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3580 , F 69, S 8, H M 60378, I/A 10 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-28
Empresa: BALZER SA
Capital Anterior: | 60.101,21 | Euros |
Aumento de capital: | 98,79 | Euros |
Capital Actual: | 60.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,16 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3580 , F 69, S 8, H M 60378, I/A 10 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-28