BALMONEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ MONIER 9 - POLIGONO INDUSTRIAL DEL ESPIRITU SAN
Municipio Cambre
Provincia A Coruña
Razón Social BALMONEL SL
CIF B15589559
Actividad Instalaciones eléctricas
Página Web www.balmonel.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario ABEIRAR 2005 SL
VINCULACIONES DE BALMONEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BALMONEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABEIRAR 2005 SL | Socio Unico | 03/02/2015 | 13/01/2020 |
Amallo Del Corral Pablo De | Administrador Unico | 02/02/2012 | 13/01/2020 |
De Amallo Corral Pablo Luis | Administrador Unico | 13/01/2020 | |
Ferreiro Fidalgo Juan Ramon | Apoderado | 09/02/2009 | 13/01/2020 |
Rodriguez-tubio Fernandez Patricia | Apoderado | 31/07/2019 | 13/01/2020 |
RUIZ CARNOTA BLANCO Y SALGADO AUDITORES SL | Auditor | 17/01/2013 | 13/01/2020 |
Rodriguez Iglesias Ildefonso | Apoderado | 02/12/2010 | 31/07/2019 |
Vidal Romero Baltasar | Administrador Unico | 09/02/2009 | 02/02/2012 |
Lozano Blanco Manuel | Administrador Solidario | 09/02/2009 | |
Vidal Romero Baltasar | Administrador Solidario | 09/02/2009 |
ACTOS BORME DE BALMONEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1882 , F 171, S 8, H C 17651, I/A 16 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1882 , F 171, S 8, H C 17651, I/A 16 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1882 , F 171, S 8, H C 17651, I/A 16 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1882 , F 170, S 8, H C 17651, I/A 15 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1882 , F 170, S 8, H C 17651, I/A 14 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1882 , F 170, S 8, H C 17651, I/A 13 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1882 , F 170, S 8, H C 17651, I/A 12 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-15
- C/ MONIER 9 - POLIGONO INDUSTRIAL DEL ESPIRITU SAN (CAMBRE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1882 , F 170, S 8, H C 17651, I/A 11 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3º. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1882 , F 170, S 8, H C 17651, I/A 11 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1882 , F 170, S 8, H C 17651, I/A 10 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-15