FERREIRO FIDALGO JUAN RAMON
Informe ejecutivo de FERREIRO FIDALGO JUAN RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FERREIRO FIDALGO JUAN RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALMONEL SL | Apoderado | 09/02/2009 | 13/01/2020 |
ECOMANAGEMENT TECHNOLOGY SL | Administrador Mancomunado | 14/03/2012 | 02/08/2019 |
INSTRA INGENIEROS SL | Apoderado Mancomunado | 23/05/2019 | |
ADRIZO CONTRACTING SL | Administrador Unico | 25/09/2013 | 26/02/2018 |
ECOMANAGEMENT TECHNOLOGY SL | Administrador Mancomunado | 23/04/2010 | 14/03/2012 |
VINCULACIONES DE FERREIRO FIDALGO JUAN RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERREIRO FIDALGO JUAN RAMON
Empresa: ECOMANAGEMENT TECHNOLOGY SL
Administrador Mancomunado
- Ferreiro Fidalgo Juan Ramon
- Perez Gabriel Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 180, S 8, H C 46240, I/A 6 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-15
Empresa: INSTRA INGENIEROS SL
Apoderado Mancomunado
- Ferreiro Fidalgo Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3310 , F 8, S 8, H C 43649, I/A 11 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-15
Empresa: ADRIZO CONTRACTING SL
Administrador Unico
- Ferreiro Fidalgo Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3008 , F 126, S 8, H C 36837, I/A 7 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-15
Empresa: ADRIZO CONTRACTING SL
Administrador Unico
- Ferreiro Fidalgo Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3008 , F 125, S 8, H C 36837, I/A 4 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-15
Empresa: ECOMANAGEMENT TECHNOLOGY SL
Administrador Mancomunado
- Ferreiro Fidalgo Juan Ramon
- Perez Gabriel Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 179, S 8, H C 46240, I/A 3 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-15
Empresa: ECOMANAGEMENT TECHNOLOGY SL
Administrador Mancomunado
- Ferreiro Fidalgo Juan Ramon
- Laredo Cordonie Juan
- Perez Gabriel Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 179, S 8, H C 46240, I/A 3 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-15
Empresa: ECOMANAGEMENT TECHNOLOGY SL
Administrador Mancomunado
- Ferreiro Fidalgo Juan Ramon
- Laredo Cordonie Juan
- Perez Gabriel Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 177, S 8, H C 46240, I/A 1 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-15
Empresa: BALMONEL SL
Apoderado
- Ferreiro Fidalgo Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1882 , F 167, S 8, H C 17651, I/A 6 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-15
Información de FERREIRO FIDALGO JUAN RAMON
Mostramos los datos de FERREIRO FIDALGO JUAN RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERREIRO FIDALGO JUAN RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos