BALLES LEVANTINA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Poeta Querol, 7
Código Postal 46002
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social BALLES LEVANTINA SL
CIF B46196119
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Bauxauli Bonet Cristina
VINCULACIONES DE BALLES LEVANTINA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BALLES LEVANTINA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baixauli Bonet Francisco Eugenio | Apoderado | 08/06/2015 | 06/07/2018 |
Bauxauli Bonet Cristina | Administrador Unico | 08/06/2015 | 06/07/2018 |
Baixauli Marin Francisco | Administrador Unico | 08/06/2015 |
ACTOS BORME DE BALLES LEVANTINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4289, L 1601, F 36, S 8, H V 21531, I/A 8 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4289, L 1601, F 36, S 8, H V 21531, I/A 8 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4289, L 1601, F 36, S 8, H V 21531, I/A 7 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-46
- 1.- La adquisición y venta de títulos valores de renta fija y/o variable de cualquier clase, estén o no aceptados a cotización en las Bolsas de comercio oficialmente autorizadas, excluyéndose expresamente las reservadas a Instituciones de Inversión Colectiva y todas aquellas actividades sometidas a
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4289, L 1601, F 36, S 8, H V 21531, I/A 6 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-46
- C/ POETA QUEROL 7 23 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4289, L 1601, F 36, S 8, H V 21531, I/A 6 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-46
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el art. 16º de los Estatutos, relativo a la retribución del órgano de administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4289, L 1601, F 36, S 8, H V 21531, I/A 6 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4289, L 1601, F 36, S 8, H V 21531, I/A 6 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4289, L 1601, F 36, S 8, H V 21531, I/A 6 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-159-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-159-46