BAIXAULI BONET FRANCISCO EUGENIO
Informe ejecutivo de BAIXAULI BONET FRANCISCO EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BAIXAULI BONET FRANCISCO EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALAL SA | Administrador Solidario Suplente | 27/12/2022 | |
ACCESO NORTE SL | Apoderado Mancomunado | 06/06/2016 | |
F B M SL | Apoderado | 01/06/2015 | |
VALAL SA | Apoderado | 25/05/2015 |
VINCULACIONES DE BAIXAULI BONET FRANCISCO EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAIXAULI BONET FRANCISCO EUGENIO
Empresa: VALAL SA
Administrador Unico
Administrador Solidario Suplente
- Baixauli Bonet Alejandro
- Baixauli Bonet Francisco Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3815, L 1127, F 15, S 8, H V 15389, I/A 15 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-46
Empresa: UBS EUROPE SE
Apoderado Mancomunado
- Baixauli Bonet Francisco Eugenio
- Baselga De La Vera Rafael
- Calvo Pulido Diego
- De Orbe Martinez-avial Juan De Nepomuceno
- Dominguez Canino Carlos
- Oraa Gortazar Isabel Leonor
- Padilla Gomez Eva
Apoderado
- Alonso Ramirez Enrique Carlos
- Casales Alonso Marcos
- Casaña Lopez Hector Miguel
- Corcoles Malo De Molina Cristina
- Cruz Navarro Antonio
- Davila-armero Albizua Tarcisio
- De Seoane Guerrero Rocio Vega
- De Tomas Zafrilla Francisco Javier
- Franco Hidalgo Santiago
- Gallego Tortuero Ignacio Maria
- Garcia Montalvo Juan
- Godoy Suarez Miriam
- Gonzalez Dominguez Antonio
- Gonzalez Rueda Marta
- Hermosilla Gimeno Maria America
- Joval Pijuan Lluis
- Llamazares Diez Jose Maria
- Marcelino Ibilcieta Paula
- Martin Martin Jorge
- Michelena Urioste Lander
- Moreno Braojos Yolanda
- Muñoz Cascajo Daniel
- Perez Melero Gomez Luis
- Sancho Cerda Maria Dolores
- Sanz Maroto Antonio
- Saviron Hernandez Paula
- Sebastia Isach Noemi
- Stile Genny
- Tamarit Reig Irene
- Trenor Puigmolto Maria Jesus
- Valero Dominguez Susana
- Zurron Prieto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35377 , F 209, S 8, H M 632717, I/A 35 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-28
Empresa: ACCESO NORTE SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Baixauli Bonet Cristina
- Baixauli Bonet Francisco Eugenio
- Benajes Irigoyen Bernabe
- Benajes Irigoyen Jose
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6604, L 3908, F 137, S 8, H V 71360, I/A 5 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-46
Empresa: KEY RATE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Baixauli Bonet Francisco Eugenio
- F B M SL
Entidad Gestora
EntidDeposit
Representante
- Baixauli Bonet Francisco Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33725 , F 163, S 8, H M 247596, I/A 36 (19/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Empresa: UBS EUROPE SE
Apoderado Mancomunado
- Amestoy Fernandez Eloy-jose
- Baixauli Bonet Francisco Eugenio
- Baselga De La Vera Rafael
- Calderon Lemes Andres
- Calvo Pulido Diego
- De Orbe Martinez-avial Juan De Nepomuceno
- Dominguez Canino Carlos
- Gonzalez Risueño Silvia
- Oraa Gortazar Isabel Leonor
- Padilla Gomez Eva
- Sagastizabal Cardelus Pedro
- San Pio Garrido Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35377 , F 193, S 8, H M 632717, I/A 13 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-28
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andres Fernandez Pablo
- Baixauli Bonet Francisco Eugenio
- Baron Rivero Pablo
- Belinchon Cañas Francisco Noe
- Capera Cases Angels
- Coll Espuny Jacob
- Esteban Hernandez Javier
- Fernandez Galiano Jose
- Guia Coello Carla Desiree
- Illa Morera Francisco Javier
- Jeux Pierre Antoine
- Leon Jerez Francisca
- Lucendo Monedero Ana Isabel
- Martinez Gonzalez Jesus
- Moreno Fernandez Beatriz
- Muñiz Suarez Carlos
- Navarro Carpio Pedro Luis
- Pla Carrasco Hector
- Quesada Gonzalez Jesus
- Ramirez Southard Paula Elena
- Ramirez Zorzo Rafael
- Rodriguez Fernandez Enrique
- Ruiz Lopez Miguel Ramon
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1162 , F 61, S 8, H S 1960, I/A 3375 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-39
Empresa: KEY RATE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Baixauli Bonet Cristina
- Baixauli Bonet Francisco Eugenio
- Baixauli Marin Francisco
- F B M SL
- VALAL SA
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33725 , F 162, S 8, H M 247596, I/A 33 (20/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-28
Empresa: ACCESO NORTE SL
Apoderado Mancomunado
- Baixauli Bonet Cristina
- Baixauli Bonet Francisco Eugenio
- Baixauli Marin Francisco
- Benajes Irigoyen Bernabe
- Benajes Irigoyen Jose
- Benajes Navarro Jose
Consejero
- Baixauli Bonet Cristina
- Baixauli Bonet Francisco Eugenio
- Benajes Irigoyen Bernabe
- Benajes Irigoyen Jose
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6604, L 3908, F 136, S 8, H V 71360, I/A 3 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-46
Empresa: ACCESO NORTE SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Baixauli Bonet Alejandro
- Baixauli Bonet Francisco Eugenio
- Baixauli Marin Francisco
- Benajes Irigoyen Bernabe
- Benajes Irigoyen Jose
- Benajes Navarro Jose
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Baixauli Bonet Francisco Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6604, L 3908, F 136, S 8, H V 71360, I/A 3 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-46
Empresa: BALLES LEVANTINA SL
Apoderado
- Baixauli Bonet Francisco Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4289, L 1601, F 36, S 8, H V 21531, I/A 7 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-46
VER MAS ACTOS
Información de BAIXAULI BONET FRANCISCO EUGENIO
Mostramos los datos de BAIXAULI BONET FRANCISCO EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAIXAULI BONET FRANCISCO EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos