BALBOA PARTICIPACIONES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Castello, 77
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BALBOA PARTICIPACIONES SA
CIF A86077344
Capital Social 2.0E7 Euros
Actividad Fondos de pensiones
Fecha de Constitución 12/11/2010
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario ALBA PARTICIPACIONES SA
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE BALBOA PARTICIPACIONES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BALBOA PARTICIPACIONES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBA PARTICIPACIONES SA | Socio Unico | 19/11/2010 | 07/11/2016 |
Del Caño Palop Jose Ramon | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/01/2013 | 07/11/2016 |
Egido Valtueña Antonio | Secretario | 19/11/2010 | 07/11/2016 |
Egido Valtueña Antonio | Consejero | 19/11/2010 | 07/11/2016 |
Egido Valtueña Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/01/2013 | 07/11/2016 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 08/01/2014 | 07/11/2016 |
Fernandez Alonso Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/01/2013 | 07/11/2016 |
Gutierrez Cuadrado Andres | Consejero | 20/01/2012 | 07/11/2016 |
Lassalle Riera Juan Antonio | Vicepresidente | 23/01/2013 | 07/11/2016 |
Lassalle Riera Juan Antonio | Consejero | 23/01/2013 | 07/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BALBOA PARTICIPACIONES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35196 , F 131, S 8, H M 508290, I/A 18 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35196 , F 131, S 8, H M 508290, I/A 18 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-28
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35196 , F 131, S 8, H M 508290, I/A 18 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28219 , F 199, S 8, H M 508290, I/A 17 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28219 , F 199, S 8, H M 508290, I/A 16 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28219 , F 199, S 8, H M 508290, I/A 15 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28219 , F 199, S 8, H M 508290, I/A 15 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28219 , F 199, S 8, H M 508290, I/A 14 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28219 , F 198, S 8, H M 508290, I/A 13 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28219 , F 198, S 8, H M 508290, I/A 12 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28