EGIDO VALTUEÑA ANTONIO
Informe ejecutivo de EGIDO VALTUEÑA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 29
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE EGIDO VALTUEÑA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPORTACIONES PROYECTOS Y REPRESENTACIONES SA | Vicepresidente | 02/11/2018 | 01/08/2019 |
EXPORTACIONES PROYECTOS Y REPRESENTACIONES SA | Consejero | 02/11/2018 | 01/08/2019 |
MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado | 01/07/2011 | 19/07/2019 |
CORPORACION FINANCIERA ALBA SA | Apoderado | 26/07/2017 | 19/12/2018 |
CARTERA BELLVER 5 SICAV | Secretario | 12/11/2013 | 11/07/2018 |
CARTERA BELLVER 5 SICAV | Consejero | 12/11/2013 | 11/07/2018 |
DELFI BOLSA SICAV | Secretario | 03/01/2013 | 10/07/2018 |
DELFI BOLSA SICAV | Consejero | 03/01/2013 | 10/07/2018 |
ALBA PATRIMONIO INMOBILIARIO SA | Secretario | 01/06/2015 | 09/07/2018 |
ALBA PATRIMONIO INMOBILIARIO SA | Consejero | 01/06/2015 | 09/07/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE EGIDO VALTUEÑA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EGIDO VALTUEÑA ANTONIO
Consejero
- Egido Valtueña Antonio
Vicepresidente
- Egido Valtueña Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9653 , F 224, S 8, H M 42980, I/A 41 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-28
Empresa: MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35580 , F 58, S 8, H M 261724, I/A 50 (19/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Empresa: CORPORACION FINANCIERA ALBA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31284 , F 196, S 8, H M 8078, I/A 455 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-28
Consejero
- Egido Valtueña Antonio
Vicepresidente
- Egido Valtueña Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9653 , F 223, S 8, H M 42980, I/A 40 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-28
Empresa: CARTERA BELLVER 5 SICAV
Consejero
- Egido Valtueña Antonio
Secretario
- Egido Valtueña Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14777 , F 68, S 8, H M 245497, I/A 26 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-28
Empresa: DELFI BOLSA SICAV
Consejero
- Egido Valtueña Antonio
Secretario
- Egido Valtueña Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23173 , F 185, S 8, H M 212364, I/A 28 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-28
Empresa: ALBA PATRIMONIO INMOBILIARIO SA
Consejero
- Egido Valtueña Antonio
Secretario
- Egido Valtueña Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34276 , F 11, S 8, H M 603203, I/A 12 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-28
Empresa: CORPORACION FINANCIERA ALBA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31284 , F 193, S 8, H M 8078, I/A 446 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-28
Empresa: ALBA PATRIMONIO INMOBILIARIO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34276 , F 11, S 8, H M 603203, I/A 10 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-28
Empresa: DELFI BOLSA SICAV
Auditor
Consejero
- Del Barrio Arribas Andres
- Egido Valtueña Antonio
Secretario
- Egido Valtueña Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23173 , F 185, S 8, H M 212364, I/A 27 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-148-28
VER MAS ACTOS
Información de EGIDO VALTUEÑA ANTONIO
Mostramos los datos de EGIDO VALTUEÑA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EGIDO VALTUEÑA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos