B 1998 SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fortuny, 5
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social B 1998 SA
CIF A80261498
Capital Social 4.993462727E7 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Nombres Anteriores
- B 1998 SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Koplowitz Romero De Juseu Esther
Propietario DOMINUM DIRECCION Y GESTION SA
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE B 1998 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE B 1998 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcocer Koplowitz Alicia | Representante | 28/11/2014 | 21/04/2015 |
Alcocer Koplowitz Carmen | Representante | 28/11/2014 | 21/04/2015 |
Alcocer Koplowitz Esther | Representante | 28/11/2014 | 21/04/2015 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Ent.Reg.Cont | 28/11/2014 | 21/04/2015 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 08/02/2010 | 21/04/2015 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 08/02/2010 | 21/04/2015 |
DOMINUM DESGA SA | Consejero | 28/11/2014 | 21/04/2015 |
DOMINUM DIRECCION Y GESTION SA | Socio Unico | 13/02/2015 | 21/04/2015 |
DOMINUM DIRECCION Y GESTION SA | Consejero | 28/11/2014 | 21/04/2015 |
EAC INVERSIONES CORPORATIVAS SL | Consejero | 28/11/2014 | 21/04/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE B 1998 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32829 , F 153, S 8, H M 38121, I/A 64 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32829 , F 153, S 8, H M 38121, I/A 64 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-28
- LA PRESENTE SOCIEDAD HA QUEDADO DISUELTA POR HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD " DOMINUM DIRECCION Y GESTION SA " .-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32829 , F 153, S 8, H M 38121, I/A 64 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32829 , F 153, S 8, H M 38121, I/A 63 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20673 , F 214, S 8, H M 38121, I/A 62 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 5 Y 5 BIS PRIVILEGIOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20673 , F 212, S 8, H M 38121, I/A 61 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-28
Capital Anterior: | 55.697.499,71 | Euros |
Disminución de capital | 5.762.872,44 | Euros |
Capital Actual: | 49.934.627,27 | Euros |
Porcentaje: | 10,35 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20673 , F 212, S 8, H M 38121, I/A 61 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20673 , F 212, S 8, H M 38121, I/A 60 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Empresa: B 1998 SL
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Aprobado un nuevo texto estatutario.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20673 , F 207, S 8, H M 38121, I/A 59 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-28
Empresa: B 1998 SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20673 , F 207, S 8, H M 38121, I/A 59 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-28