ALCOCER KOPLOWITZ ALICIA
Informe ejecutivo de ALCOCER KOPLOWITZ ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE ALCOCER KOPLOWITZ ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REALIA BUSINESS SA | M.Com.Ej | 19/08/2021 | |
REALIA BUSINESS SA | Mbro.Cte.NyR | 19/08/2021 | |
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | MRO.COMS.EJE | 28/07/2021 | |
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | CONS.DOMINIC | 28/07/2021 | |
SOINMOB INMOBILIARIA ESPAÑOLA SA | Consejero | 20/02/2019 | |
NUEVA SAMEDE 2016 SL | Apoderado | 29/01/2016 | |
DISEÑO ESPECIALIZADO EN ORGANIZACION DE RECURSOS SL | Apoderado Mancomunado | 22/10/2012 | |
SAMEDE INVERSIONES 2010 SL | Apoderado Mancomunado | 08/10/2012 | |
ORDENAMIENTOS IBERICOS SA | Apoderado Mancomunado | 05/10/2012 | |
DOMINUM DESGA SA | Apoderado Mancomunado | 05/10/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALCOCER KOPLOWITZ ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCOCER KOPLOWITZ ALICIA
Representante
- Alcocer Koplowitz Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28841 , F 213, S 8, H M 195351, I/A 65 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
CONS.DOMINIC
MRO.COMS.EJE
REPR.143 RRM
- Alcocer Koplowitz Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45395 , F 127, S 8, H B 26947, I/A4007N (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Empresa: REALIA BUSINESS SA
Consj.Domini
M.Com.Ej
- Alcocer Koplowitz Alicia
- Alcocer Koplowitz Esther
Mbro.Cte.NyR
- Alcocer Koplowitz Alicia
- Alcocer Koplowitz Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33719 , F 178, S 8, H M 197745, I/A 365 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-28
Empresa: REALIA BUSINESS SA
Mbro.Cte.NyR
Representante
- Alcocer Koplowitz Alicia
- Alcocer Koplowitz Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33719 , F 178, S 8, H M 197745, I/A 365 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-28
CONS.DOMINIC
- Alcocer Koplowitz Alicia
MRO.COMS.EJE
- Alcocer Koplowitz Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47854 , F 2, S 8, H B 26947, I/A 4341 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-08
Empresa: DOMINUM DIRECCION Y GESTION SA
Apoderado Mancomunado
- Alcocer Koplowitz Alicia
- Alcocer Koplowitz Alicia
- Alcocer Koplowitz Alicia
- Alcocer Koplowitz Carmen
- Alcocer Koplowitz Carmen Del Dulce Nombre
- Alcocer Koplowitz Carmen Del Dulce Nombre
- Alcocer Koplowitz Carmen Del Dulce Nombre
- Alcocer Koplowitz Esther
- Alcocer Koplowitz Esther
- Alcocer Koplowitz Esther
- Alcocer Koplowitz Esther
- Alcocer Kopolwitz Alicia
- Del Rio Ciruela Jose Andres
- Del Rio Ciruela Jose Andres
- Sanmiguel Caballero Alberto
- Vasco Hernando Jose Luis
- Vasco Hernando Jose Luis
- Vasco Hernando Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24367 , F 221, S 8, H M 327679, I/A 28 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-28
Empresa: SOINMOB INMOBILIARIA ESPAÑOLA SA
Consejero
- Alcocer Koplowitz Alicia
- Alcocer Koplowitz Esther
- Colio Abril Pablo
- Kuri Kaufmann Gerardo
- Salem Slim Alfonso
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35696 , F 157, S 8, H M 544186, I/A 26 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
Empresa: ALDER SUNWAY SL
Administrador Solidario
- Alcocer Koplowitz Alicia
- Del Cañizo Bardisa Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18879 , F 7, S 8, H M 329426, I/A 12 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28
CONS.DOMINIC
REPR.143 RRM
- Alcocer Koplowitz Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45395 , F 127, S 8, H B 26947, I/A 4007 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-08
Empresa: REALIA BUSINESS SA
Consejero Independiente
Consj.Domini
MiemComAuCnt
PresComAuCnt
Representante
- Alcocer Koplowitz Alicia
- Alcocer Koplowitz Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33719 , F 157, S 8, H M 197745, I/A 343 (08/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-28
VER MAS ACTOS
Información de ALCOCER KOPLOWITZ ALICIA
Mostramos los datos de ALCOCER KOPLOWITZ ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCOCER KOPLOWITZ ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos