AZKARQUICK SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juntas Generales, 38
Código Postal 01010
Municipio Vitoria-Gasteiz
Provincia Áraba/Alava
Razón Social AZKARQUICK SL
CIF B01504612
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 06/11/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AZKARQUICK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AZKARQUICK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Fernandez Gonzalo | Administrador Unico | 13/12/2012 | 30/11/2022 |
Alvarez Santamaria Jose-jaime | Liquidador | 30/11/2022 | 30/11/2022 |
Rodriguez Cueto Fernando | Apoderado | 13/12/2012 | 30/11/2022 |
ACTOS BORME DE AZKARQUICK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 5, S 8, H VI 16214, I/A 4 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-01
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 5, S 8, H VI 16214, I/A 4 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-01
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 5, S 8, H VI 16214, I/A 4 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-01
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 5, S 8, H VI 16214, I/A 4 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-01
- Comercio al por menor de pescados y mariscos y otros productos derivados de la pesca y la acuicultura, así como de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 5, S 8, H VI 16214, I/A 3 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-01
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 4, S 8, H VI 16214, I/A 2 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-01
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 1, S 8, H VI 16214, I/A 1 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-01
Dirección:C/ JUNTAS GENERALES, NUMERO 38, BAJO (VITORIA-GASTEIZ)
Comienzo de operaciones:06/11/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Venta y reparación de componentes electrónicos, artículos y accesorios informáticos y de telefonía móvil. Diagnóstico de necesidades organizativas y personales en el ámbito público y privado, diseño e implantación de programas de desarrollo de habilidades directivas, y consultoría de marketing y neg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 1, S 8, H VI 16214, I/A 1 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-01