ALVAREZ FERNANDEZ GONZALO
Informe ejecutivo de ALVAREZ FERNANDEZ GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALVAREZ FERNANDEZ GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTEGRA ASCENSORES SL | Apoderado | 16/11/2022 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ FERNANDEZ GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ FERNANDEZ GONZALO
Empresa: AZKARQUICK SL
Administrador Unico
- Alvarez Fernandez Gonzalo
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 5, S 8, H VI 16214, I/A 4 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-01
Empresa: INTEGRA ASCENSORES SL
Apoderado
- Alvarez Fernandez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43374 , F 88, S 8, H M 307828, I/A 27 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
Empresa: AZKARQUICK SL
Administrador Unico
- Alvarez Fernandez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 1, S 8, H VI 16214, I/A 1 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-01
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abarca Martinez Rocio
- Cummings Martha
- Fonseca De Choucair Ramos Yuri
- Garcia Matilla Manuel Enrique
- Garcia Matilla Manuel Enrique
- Hough Jr Gordon Lord
- Juan Jose Calero Olmeda
- Lammey Paul James
- Luis Pastor Innerarity
- Nuria Valero Pascual
- Olmedo Agudelo Carolina
- Pozo Campaña Carolina
- Torre Collado Maria Del Carmen
- Wong Wai Har
- Xiao Haofei
- Ysart Alvarez De Toledo Federico Jose Maria
- Zabalo Caubet Hector
- Zhong Jianjing
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1006 , F 138, S 8, H S 1960, I/A 2234 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1006 , F 3, S 8, H S 1960, I/A 1992 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-39
Empresa: ESTUDIOS Y OBRAS HIDRAULICAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Fernandez Gonzalo
- Garcia Fernandez Maria Adelaida Antonia
- Martinez Merino Gerardo
- Sanz Sanz Maria Candelas
Consejero
- Alvarez Fernandez Gonzalo
- Garcia Fernandez Maria Adelaida Antonia
- Martinez Merino Gerardo
- Sanz Sanz Maria Candelas
Presidente
Secretario
- Alvarez Fernandez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542 , F 84, S 8, H AS 8368, I/A 9 (29/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-33
Información de ALVAREZ FERNANDEZ GONZALO
Mostramos los datos de ALVAREZ FERNANDEZ GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ FERNANDEZ GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos