AYESA MDE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Napols, 249
Código Postal 08013
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social AYESA MDE SA
CIF A58388604
Nombres Anteriores
- MEDITERRANIA D'ENGINYERIA SA
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE AYESA MDE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AYESA MDE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AYESA ADMINISTRACION Y GESTION SL | Liquidador | 18/05/2015 | 16/02/2016 |
AYESA ENGINEERING SA | Administrador Solidario | 03/08/2009 | 16/02/2016 |
Castillo Cano-cortes Luis | Apoderado Solidario | 18/10/2013 | 16/02/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 07/01/2014 | 16/02/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 22/08/2011 | 16/02/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 03/08/2009 | 16/02/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 02/07/2013 | 16/02/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 03/08/2009 | 16/02/2016 |
Fernandez Cantillana Rafael Eduardo | Apoderado Solidario | 07/01/2014 | 16/02/2016 |
Fernandez Cantillana Rafael Eduardo | REPR.143 RRM | 18/05/2015 | 16/02/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AYESA MDE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44076 , F 189, S 8, H B 45566, I/A 50 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44076 , F 189, S 8, H B 45566, I/A 50 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA,PROCEDIMIENTO ORDINARIO 469/2015,AUTO FIRME DE FECHA 30/09/2015,CANCELACION DE LA ANOTACION PREVENTIVA LETRA A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44076 , F 189, S 8, H B 45566, I/A B (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 BARCELONA,PROCEDIMIENTO ORDINARIO 469/2015,ANOTACION PREVENTIVA DE LA RESOLUCION JUDICIAL DE FECHA 05/06/2015
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44076 , F 189, S 8, H B 45566, I/A A (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44076 , F 188, S 8, H B 45566, I/A 49 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44076 , F 188, S 8, H B 45566, I/A 49 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44076 , F 188, S 8, H B 45566, I/A 49 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-08
- CESION GLOBAL DEL ACTIVO Y DEL PASIVO A FAVOR DE LA SOCIEDAD "AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA" SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44076 , F 186, S 8, H B 45566, I/A 48 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44076 , F 185, S 8, H B 45566, I/A 47 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44076 , F 185, S 8, H B 45566, I/A 46 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-08