AYESA ADMINISTRACION Y GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marie Curie, 2
Código Postal 41092
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social AYESA ADMINISTRACION Y GESTION SL
CIF B91834044
Capital Social 29063.58 Euros
Actividad Actividades de las sedes centrales
Fecha de Constitución 03/09/2009
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE AYESA ADMINISTRACION Y GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AYESA ADMINISTRACION Y GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Real Urbano German | Apoderado | 29/10/2014 | 21/12/2017 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 25/08/2011 | 21/12/2017 |
Fernandez Cantillana Rafael | Consejero | 24/01/2012 | 21/12/2017 |
Fernandez Cantillana Rafael Eduardo | Apoderado | 16/02/2012 | 21/12/2017 |
Fernandez Cantillana Rafael Eduardo | Apoderado | 26/12/2013 | 21/12/2017 |
Fernandez Cantillana Rafael Eduardo | Apoderado | 21/12/2017 | |
Fernandez Cantillana Rafael Eduardo | Apoderado | 02/01/2013 | 21/12/2017 |
Manzanares Abasolo Jose Luis | Secretario | 11/05/2011 | 21/12/2017 |
Manzanares Abasolo Jose Luis | Consejero | 02/10/2009 | 21/12/2017 |
Manzanares Abasolo Jose Luis | Consejero Delegado Solidario | 02/10/2009 | 21/12/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AYESA ADMINISTRACION Y GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5806 , F 146, S 8, H SE 83942, I/A 14 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5806 , F 146, S 8, H SE 83942, I/A 14 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5806 , F 146, S 8, H SE 83942, I/A 14 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-41
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5806 , F 146, S 8, H SE 83942, I/A 14 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5806 , F 146, S 8, H SE 83942, I/A 13 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5806 , F 143, S 8, H SE 83942, I/A 12 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5806 , F 142, S 8, H SE 83942, I/A 11 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5136 , F 154, S 8, H SE 83942, I/A 10 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5136 , F 154, S 8, H SE 83942, I/A 9 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-41
- Otras modificaciones estatutarias: 10. Transmisión de Acciones/Participaciones.- También se elimina el Artículo 34º de los Estatutos Sociales.- .Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5136 , F 152, S 8, H SE 83942, I/A 8 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-41