AYECUEFRESH SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle El Gallo, S/N
Código Postal 26560
Municipio Autol
Provincia La Rioja
Razón Social AYECUEFRESH SL
CIF B26462093
Capital Social 5126600.0 Euros
Actividad Otros cultivos no perennes
Fecha de Constitución 10/09/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario INVERSIONES AGROALIMENTARIAS DEL EBRO SL
VINCULACIONES DE AYECUEFRESH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AYECUEFRESH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diago Matachana Luis Fernando | Apoderado | 22/05/2018 | 17/01/2022 |
GRUPO RIBEREBRO INTEGRAL SL | Administrador Unico | 12/05/2014 | 17/01/2022 |
GRUPO RIBEREBRO INTEGRAL SL | Liquidador Unico | 17/01/2022 | 17/01/2022 |
INVERSIONES AGROALIMENTARIAS DEL EBRO SL | Socio Unico | 16/11/2009 | 17/01/2022 |
Roldan Gorostequieta Fernando | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/04/2016 | 17/01/2022 |
Felipo Del Prado Miguel Angel | Apoderado Mancomunado | 08/01/2018 | 21/01/2021 |
Frances Busto David | Apoderado Mancomunado | 08/01/2018 | 21/01/2021 |
Leon Hernandez Beatriz | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/01/2018 | 21/01/2021 |
Marin Pla Rafael | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/04/2016 | 21/01/2021 |
Martinez Molina Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 08/01/2018 | 21/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AYECUEFRESH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 708 , F 190, S 8, H LO 13788, I/A 14 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 708 , F 190, S 8, H LO 13788, I/A 14 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-26
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 708 , F 190, S 8, H LO 13788, I/A 14 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-26
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 708 , F 190, S 8, H LO 13788, I/A 14 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 708 , F 190, S 8, H LO 13788, I/A 14 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-26
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 708 , F 190, S 8, H LO 13788, I/A 13 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 708 , F 189, S 8, H LO 13788, I/A 12 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-26
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 708 , F 189, S 8, H LO 13788, I/A 11 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-26
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 708 , F 189, S 8, H LO 13788, I/A 11 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-26
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 708 , F 188, S 8, H LO 13788, I/A 10 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-26