SANCHEZ MURO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de SANCHEZ MURO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 29
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE SANCHEZ MURO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIOFRESH SL | Apoderado Mancomunado | 25/10/2016 | |
CULTIVOS RIOJAL SL | Apoderado Mancomunado | 19/10/2016 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ MURO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ MURO FRANCISCO JAVIER
Empresa: RIOFRESH SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marin Pla Rafael
- Sanchez Muro Francisco Javier
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679 , F 219, S 8, H LO 12288, I/A 13 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-26
Empresa: AYECUE INIESTA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marin Pla Rafael
- Sanchez Muro Francisco Javier
- Villafranca Iturre Ignacio
Apoderado Mancomunado
- Frances Busto David
- Marin Pla Rafael
- Martinez Molina Jose Luis
- Sanchez Muro Francisco Javier
- Villafranca Iturre Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 695 , F 220, S 8, H CU 992, I/A 33 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-16
Empresa: CHAMPIFRESH SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marin Pla Rafael
- Roldan Gorosquieta Fernando
- Sanchez Muro Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600 , F 137, S 8, H LO 9139, I/A 26 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-26
Empresa: RIBEREBRO INTEGRAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marin Pla Rafael
- Sanchez Muro Francisco Javier
- Villafranca Iturre Ignacio
Apoderado Mancomunado
- Frances Busto David
- Marin Pla Rafael
- Martinez Molina Jose Luis
- Sanchez Muro Francisco Javier
- Villafranca Iturre Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603 , F 69, S 8, H LO 9421, I/A 33 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-26
Empresa: AYECUE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marin Pla Rafael
- Roldan Gorosquieta Fernando
- Sanchez Muro Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 181, S 8, H LO 7439, I/A 44 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-26
Empresa: CULTIVOS RIOJAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marin Pla Rafael
- Roldan Gorosquieta Fernando
- Sanchez Muro Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 189, S 8, H LO 11043, I/A 23 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-26
Empresa: AYECUEFRESH SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Leon Hernandez Beatriz
- Marin Pla Rafael
- Roldan Gorosquieta Fernando
- Sanchez Muro Francisco Javier
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 708 , F 190, S 8, H LO 13788, I/A 13 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-26
Empresa: GRUPO RIBEREBRO INTEGRAL SL
Apoderado Mancomunado
- Frances Busto David
- Marin Pla Rafael
- Marin Pla Rafael
- Martinez Molina Jose Luis
- Sanchez Muro Francisco Javier
- Sanchez Muro Francisco Javier
- Villafranca Iturre Ignacio
- Villafranca Iturre Ignacio
Apoderado Solidario
- Lopez Milagro Eduardo
- Lopez Milagro Eduardo
- Marin Pla Rafael
- Sanchez Muro Francisco Javier
- Sanchez Muro Francisco Javier
- Sanchez Muro Francisco Javier
- Villafranca Iturre Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 812 , F 62, S 8, H LO 16212, I/A 28 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-26
Empresa: CONSERVAS VEGETALES DOS VILLAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- D'oxandabaratz Lopez Aitor
- Marin Pla Rafael
- Royo Fernandez Jose Antonio
- Sanchez Muro Francisco Javier
- Villafranca Iturre Ignacio
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 209, S 8, H LO 8409, I/A 11 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-26
Apoderado
- Barquin Lois Alberto
- Frances Busto David
- Marin Pla Rafael
- Marin Pla Rafael
- Martinez Molina Jose Luis
- Sanchez Muro Francisco Javier
- Sanchez Muro Francisco Javier
- Villafranca Iturre Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1448 , F 108, S 8, H NA 1258, I/A 63 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-31
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ MURO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de SANCHEZ MURO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ MURO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos