AXIS CONSULTORIA EUROPEA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Valencia, 289
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social AXIS CONSULTORIA EUROPEA SL
CIF B62432638
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AXIS CONSULTORIA EUROPEA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AXIS CONSULTORIA EUROPEA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carles Alfred Gasoliba Bohm | Presidente | 23/01/2019 | |
Carles Alfred Gasoliba Bohm | Consejero | 23/01/2019 | |
Colomina Hernando Julia | Apoderado | 05/03/2009 | 23/01/2019 |
Constans Ros Francisco | Consejero | 23/01/2019 | |
Fages Torras Joan | Vicepresidente | 14/04/2009 | 23/01/2019 |
Fages Torras Joan | Liquidador | 23/01/2019 | 23/01/2019 |
Fages Torras Joan | Consejero | 23/01/2019 | |
Fages Torres Joan | Apoderado | 14/04/2009 | 23/01/2019 |
Ponsa Fontanals Anna | Secretario No Consejero | 23/01/2019 | |
Carles Alfred Gasoliba Bohm | Consejero Delegado | 09/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AXIS CONSULTORIA EUROPEA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33153 , F 130, S 8, H B 224265, I/A 9 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33153 , F 130, S 8, H B 224265, I/A 9 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-08
Apoderado
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33153 , F 130, S 8, H B 224265, I/A 9 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33153 , F 130, S 8, H B 224265, I/A 8 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-17-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33153 , F 129, S 8, H B 224265, I/A 7 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-08
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33153 , F 129, S 8, H B 224265, I/A 6 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33153 , F 129, S 8, H B 224265, I/A 6 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-08