PONSA FONTANALS ANNA
Informe ejecutivo de PONSA FONTANALS ANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PONSA FONTANALS ANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GORGORNIA 49 SL | Administrador Unico | 13/01/2011 |
VINCULACIONES DE PONSA FONTANALS ANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONSA FONTANALS ANNA
Empresa: AXIS CONSULTORIA EUROPEA SL
Apoderado
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
- Ponsa Fontanals Anna
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33153 , F 130, S 8, H B 224265, I/A 9 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-08
Empresa: GORGONIA 49 SL
Liquidador
- Ponsa Fontanals Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42299 , F 93, S 8, H B 402801, I/A 5 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-08
Empresa: GORGONIA 49 SL
Administrador Unico
- Ponsa Fontanals Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42299 , F 93, S 8, H B 402801, I/A 5 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-08
Empresa: GORGORNIA 49 SL
Administrador Unico
- Ponsa Fontanals Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42299 , F 89, S 8, H B 402801, I/A 1 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-08
Información de PONSA FONTANALS ANNA
Mostramos los datos de PONSA FONTANALS ANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONSA FONTANALS ANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos