AVIVA GESTION DE INVERSIONES AIE - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social AVIVA GESTION DE INVERSIONES AIE
CIF V83683987
Capital Social 938000.0 Euros
Fecha de Constitución 31/07/2003
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AVIVA GESTION DE INVERSIONES AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AVIVA GESTION DE INVERSIONES AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castillo Navarro Benito | Consejero | 05/01/2009 | 02/10/2009 |
Caturla Vicente Jose | Consejero | 13/03/2009 | 02/10/2009 |
Fernandez Fernandez Jose Antonio | Consejero | 13/03/2009 | 02/10/2009 |
Gallardo Sanchez Antonio | Consejero | 13/03/2009 | 02/10/2009 |
Huete Galindo Veronica | Consejero | 09/06/2009 | 02/10/2009 |
Izquierdo Saugar Ignacio | Consejero | 05/01/2009 | 02/10/2009 |
Stewart Neil Matthew | Consejero | 13/03/2009 | 02/10/2009 |
Garralda Sacristan Maria Angeles | Consejero | 13/03/2009 | 16/06/2009 |
Mendoza Teron Luis | Consejero | 09/06/2009 |
ACTOS BORME DE AVIVA GESTION DE INVERSIONES AIE
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-200-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25448 , F 177, S 8, H M 332785, I/A 25 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25448 , F 177, S 8, H M 332785, I/A 25 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25448 , F 177, S 8, H M 332785, I/A 24 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25448 , F 176, S 8, H M 332785, I/A 23 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25448 , F 176, S 8, H M 332785, I/A 23 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25448 , F 176, S 8, H M 332785, I/A 22 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-28
- "ADMITIDO COMO NUEVO SOCIO LA ENTIDAD ASEGURADORA VALENCIANA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA.-"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25448 , F 175, S 8, H M 332785, I/A 21 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-28
Capital Anterior: | 804.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 134.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 938.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 16,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25448 , F 175, S 8, H M 332785, I/A 21 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25448 , F 175, S 8, H M 332785, I/A 21 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-28