CASTILLO NAVARRO BENITO
Informe ejecutivo de CASTILLO NAVARRO BENITO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE CASTILLO NAVARRO BENITO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALUD Y TERAPIAS PYME 4D SL | Administrador Unico | 09/02/2015 | |
SALUD Y TERAPIAS PYME 4D SL | Apoderado | 13/12/2011 |
VINCULACIONES DE CASTILLO NAVARRO BENITO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO NAVARRO BENITO
Empresa: ENSEÑANZA Y FORMACION PYME 4D SL
Liquidador Unico
- Castillo Navarro Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9347, L 6629, F 81, S 8, H V 144343, I/A 5 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-46
Empresa: ENSEÑANZA Y FORMACION PYME 4D SL
Administrador Unico
- Castillo Navarro Benito
Liquidador Unico
- Castillo Navarro Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9347, L 6629, F 81, S 8, H V 144343, I/A 5 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-46
Empresa: ENSEÑANZA Y FORMACION PYME 4D SL
Administrador Unico
- Castillo Navarro Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9347, L 6629, F 81, S 8, H V 144343, I/A 4 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-46
Empresa: SALUD Y TERAPIAS PYME 4D SL
Administrador Unico
- Castillo Navarro Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9405, L 6687, F 17, S 8, H V 146312, I/A 4 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-46
Empresa: BANCAJA EUROCAPITAL FINANCE SA
Consejero
- Castillo Navarro Benito
- De Santos Radigales Santiago
- Soria Navarro Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457, L 1019, F 20, S 8, H CS 29553, I/A 5 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-12
Empresa: MERCAVALOR SOCIEDAD DE VALORES SA
Representante
- Castillo Navarro Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29637 , F 165, S 8, H M 184309, I/A 62 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-28
Empresa: BANKIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9341, L 6623, F 221, S 8, H V 17274, I/A 283 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-46
Empresa: SALUD Y TERAPIAS PYME 4D SL
Apoderado
- Castillo Navarro Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9405, L 6687, F 15, S 8, H V 146312, I/A 2 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-241-46
Empresa: BANCAJA INVERSIONES SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428, L 990, F 195, S 8, H CS 28608, I/A 14 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-12
Empresa: ENSEÑANZA Y FORMACION PYME 4D SL
Apoderado
- Castillo Navarro Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9347, L 6629, F 79, S 8, H V 144343, I/A 2 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-46
VER MAS ACTOS
Información de CASTILLO NAVARRO BENITO
Mostramos los datos de CASTILLO NAVARRO BENITO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO NAVARRO BENITO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos