AVICOLA JIMPER SL - EXTINGUIDA
Razón Social AVICOLA JIMPER SL
CIF B18461673
Actividad Avicultura
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único AVINATUR PRODUCCIONES AVICOLAS SL
Propietario AVINATUR PRODUCCIONES AVICOLAS SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE AVICOLA JIMPER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AVICOLA JIMPER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arnaez Olano Luis Maria | Apoderado | 12/02/2015 | 08/07/2015 |
AVINATUR PRODUCCIONES AVICOLAS SL | Administrador Unico | 11/04/2014 | 08/07/2015 |
AVINATUR PRODUCCIONES AVICOLAS SL | Socio Unico | 11/04/2014 | 08/07/2015 |
Baringo Gomez Jose | Apoderado | 11/04/2014 | 08/07/2015 |
Blasco Salvador Dario | Apoderado | 13/05/2014 | 08/07/2015 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 27/06/2014 | 08/07/2015 |
Lopez Beltran Ana | Apoderado | 11/04/2014 | 08/07/2015 |
Serrano Rodriguez Federico | Apoderado | 11/04/2014 | 08/07/2015 |
Vila Giner Raul | Apoderado | 12/02/2015 | 08/07/2015 |
NIT RAM AUDITORES SLP | Auditor | 12/03/2009 | 27/06/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AVICOLA JIMPER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 89, S 8, H GR 12383, I/A 16 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-18
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 89, S 8, H GR 12383, I/A 16 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 88, S 8, H GR 12383, I/A 15 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 88, S 8, H GR 12383, I/A 14 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-18
- CESAR a Don Fernando Chocarro Serrano, en el cargo de persona fisica representante de la entidad "Avinatur Sur Producciones Avicolas, sl" para el ejercicio de las funciones propias del cargo de Administrador de la sociedad de esta Hoja, DESIGNANDO para ocupar dicho cargo a DON JOSE BARINGO GOMEZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 88, S 8, H GR 12383, I/A 13 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-18
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 88, S 8, H GR 12383, I/A 12 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-18
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 88, S 8, H GR 12383, I/A 12 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 87, S 8, H GR 12383, I/A 11 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 85, S 8, H GR 12383, I/A 10 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 788 , F 32, S 8, H GR 12383, I/A 9 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-18