ARNAEZ OLANO LUIS MARIA
Informe ejecutivo de ARNAEZ OLANO LUIS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE ARNAEZ OLANO LUIS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARNAEZ OLANO LUIS MARIA
Empresa: ARENAS GUERRERO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arnaez Olano Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 127, S 8, H GR 16819, I/A 20 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-18
Empresa: ARENAS GUERRERO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arnaez Olano Luis Maria
Apoderado Mancomunado
Consejero
Gerente
- Arnaez Olano Luis Maria
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578 , F 11, S 8, H GR 16819, I/A 16 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-173-18
Apoderado
- Arnaez Olano Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 50, S 8, H GR 47304, I/A 15 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-18
Empresa: AVIGENIL SL
Apoderado
- Arnaez Olano Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 94, S 8, H GR 2223, I/A 32 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-18
Empresa: AVICOLA JIMPER SL
Apoderado
- Arnaez Olano Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 88, S 8, H GR 12383, I/A 15 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-18
Apoderado
- Arnaez Olano Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 122, S 8, H V 158681, I/A 8 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-46
Información de ARNAEZ OLANO LUIS MARIA
Mostramos los datos de ARNAEZ OLANO LUIS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARNAEZ OLANO LUIS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos