AUTRIAL SL - EXTINGUIDA
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Razón Social AUTRIAL SL
CIF B46157285
Capital Social 95000.0 Euros
Actividad Fabricación de componentes electrónicos
Fecha de Constitución 22/05/1981
Página Web www.autrial.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Quadros Prandi Jefferson
Propietario WEG IBERIA INDUSTRIAL SL
Auditor BDO AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE AUTRIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTRIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BDO AUDITORES SLP | Auditor | 04/11/2016 | 29/02/2024 |
Quadros Prandi Jefferson | Administrador Unico | 12/08/2019 | 29/02/2024 |
Rangel Valls Juan Pedro | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/02/2020 | 29/02/2024 |
Rubio Rangel Enrique | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/02/2020 | 29/02/2024 |
TUSON AUDITORIA Y GESTION SL PROFES | Auditor | 01/03/2010 | 29/02/2024 |
WEG IBERIA INDUSTRIAL SL | Socio Unico | 12/08/2019 | 29/02/2024 |
Kruger Paulo Roberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/07/2016 | 19/02/2020 |
Rangel Valls Juan Pedro | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/07/2016 | 19/02/2020 |
Rubio Rangel Enrique | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/07/2016 | 19/02/2020 |
Watzko Wilson Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/07/2016 | 19/02/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AUTRIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 1032, F 222, S 8, H V 14148, I/A 33 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 1032, F 222, S 8, H V 14148, I/A 33 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 1032, F 222, S 8, H V 14148, I/A 32 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 1032, F 221, S 8, H V 14148, I/A 31 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 1032, F 221, S 8, H V 14148, I/A 30 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 1032, F 221, S 8, H V 14148, I/A 30 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 1032, F 221, S 8, H V 14148, I/A 29 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 1032, F 220, S 8, H V 14148, I/A 28 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 1032, F 220, S 8, H V 14148, I/A 27 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 1032, F 220, S 8, H V 14148, I/A 27 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-46