MOSCOSO DEL PRADO DEL ALAMO RAMON MARIA
Informe ejecutivo de MOSCOSO DEL PRADO DEL ALAMO RAMON MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOSCOSO DEL PRADO DEL ALAMO RAMON MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTRIAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/07/2016 | 12/08/2019 |
AUTRIAL SL | Secretario | 03/11/2015 | 12/08/2019 |
AUTRIAL SL | Consejero | 03/11/2015 | 12/08/2019 |
WEG IBERIA INDUSTRIAL SL | Vicesecretario No Consejero | 11/12/2013 | 24/01/2019 |
WEG IBERIA INDUSTRIAL SL | Apoderado | 11/12/2013 | 24/01/2019 |
VINCULACIONES DE MOSCOSO DEL PRADO DEL ALAMO RAMON MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOSCOSO DEL PRADO DEL ALAMO RAMON MARIA
Empresa: AUTRIAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Moscoso Del Prado Del Alamo Ramon Maria
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 1032, F 220, S 8, H V 14148, I/A 28 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-46
Empresa: AUTRIAL SL
Consejero
- Kruger Paulo Roberto
- Moscoso Del Prado Del Alamo Ramon Maria
- Rangel Valls Juan Pedro
- Rubio Rangel Enrique
- Watzko Wilson Jose
Presidente
Secretario
- Moscoso Del Prado Del Alamo Ramon Maria
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 1032, F 220, S 8, H V 14148, I/A 27 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-46
Empresa: WEG IBERIA INDUSTRIAL SL
Apoderado
- Moscoso Del Prado Del Alamo Ramon Maria
- Nuñez De La Mata Maria Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31609 , F 188, S 8, H M 568829, I/A 12 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-28
Empresa: WEG IBERIA INDUSTRIAL SL
Vicesecretario No Consejero
- Moscoso Del Prado Del Alamo Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31609 , F 188, S 8, H M 568829, I/A 11 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-28
Empresa: WEG IBERIA INDUSTRIAL SL
Apoderado
- Moscoso Del Prado Del Alamo Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31609 , F 180, S 8, H M 568829, I/A 1 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2017-229-28
Empresa: AUTRIAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Kruger Paulo Roberto
- Moscoso Del Prado Del Alamo Ramon Maria
- Rangel Valls Juan Pedro
- Rubio Rangel Enrique
- Watzko Wilson Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 1032, F 220, S 8, H V 14148, I/A 25 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-46
Empresa: AUTRIAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Kruger Paulo Roberto
- Moscoso Del Prado Del Alamo Ramon Maria
- Rangel Valls Juan Pedro
- Rubio Rangel Enrique
- Watzko Wilson Jose
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 1032, F 47, S 8, H V 14148, I/A 24 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-46
Empresa: AUTRIAL SL
Consejero
- Lopes Iensen Luis Gustavo
- Moscoso Del Prado Del Alamo Ramon Maria
- Rubio Rangel Enrique
Presidente
Secretario
- Moscoso Del Prado Del Alamo Ramon Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 1032, F 47, S 8, H V 14148, I/A 23 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-46
Empresa: WEG IBERIA INDUSTRIAL SL
Apoderado
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
- Moscoso Del Prado Del Alamo Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31609 , F 180, S 8, H M 568829, I/A 1 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-28
Información de MOSCOSO DEL PRADO DEL ALAMO RAMON MARIA
Mostramos los datos de MOSCOSO DEL PRADO DEL ALAMO RAMON MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOSCOSO DEL PRADO DEL ALAMO RAMON MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos