AUTOPISTA DEL MAR ATLANTICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Anabel Segura, 11
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AUTOPISTA DEL MAR ATLANTICA SL
CIF B85855286
Capital Social 3200.0 Euros
Fecha de Constitución 22/04/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AUTOPISTA DEL MAR ATLANTICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTOPISTA DEL MAR ATLANTICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGENCIA SCHEMBRI SA | Consejero | 22/04/2010 | 16/11/2015 |
AGENCIA SCHEMBRI SA | Liquidador Solidario | 16/11/2015 | 16/11/2015 |
Alonso Montoya Jose Ramon | Representante | 27/04/2012 | 16/11/2015 |
Asuero Resusta Borja | Secretario No Consejero | 06/05/2010 | 16/11/2015 |
COMPAÑIA TRANSMEDITERRANEA SA | Liquidador Solidario | 16/11/2015 | 16/11/2015 |
COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA SA | Consejero | 22/04/2010 | 16/11/2015 |
COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA SA | Presidente | 06/05/2010 | 16/11/2015 |
Gravalos Esteban Antonio | Apoderado | 22/04/2010 | 16/11/2015 |
Quero Gil Javier Mario | Representante | 04/02/2015 | 16/11/2015 |
Risquete Fernandez Francisco Jose | Representante | 26/05/2015 | 16/11/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AUTOPISTA DEL MAR ATLANTICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27685 , F 204, S 8, H M 498941, I/A 9 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27685 , F 204, S 8, H M 498941, I/A 9 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27685 , F 204, S 8, H M 498941, I/A 9 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27685 , F 204, S 8, H M 498941, I/A 9 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27685 , F 203, S 8, H M 498941, I/A 8 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27685 , F 203, S 8, H M 498941, I/A 8 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27685 , F 203, S 8, H M 498941, I/A 7 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27685 , F 203, S 8, H M 498941, I/A 7 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-28
- C/ ANABEL SEGURA 11 COMPLEJO ALBATROS EDIFICIO D P (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27685 , F 203, S 8, H M 498941, I/A 6 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27685 , F 203, S 8, H M 498941, I/A 5 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-28