TRASMEDITERRANEA CARGO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Anabel Segura, 11
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRASMEDITERRANEA CARGO SA
CIF A07001712
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Página Web www.trasmediterranea.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA SA
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE TRASMEDITERRANEA CARGO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRASMEDITERRANEA CARGO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGENCIA SCHEMBRI SA | Consejero | 31/07/2012 | 26/06/2020 |
Alonso Montoya Jose Ramon | Apoderado Mancomunado | 19/02/2015 | 26/06/2020 |
Alonso Montoya Jose Ramon | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/05/2017 | 26/06/2020 |
Armas Fernandez Antonio | Representante | 22/10/2018 | 26/06/2020 |
Armas Mead Antonio Pablo | Representante | 19/09/2018 | 26/06/2020 |
Asensio Tierno Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/09/2010 | 26/06/2020 |
Betancor Bosch Manuel | Secretario No Consejero | 17/12/2018 | 26/06/2020 |
Carrillo Millan Jorge | Apoderado | 03/04/2012 | 26/06/2020 |
COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA SA | Consejero | 31/07/2012 | 26/06/2020 |
COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA SA | Presidente | 11/12/2017 | 26/06/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRASMEDITERRANEA CARGO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25224 , F 194, S 8, H M 454259, I/A 43 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-28
- SOCIEDAD ABSORBENTE: "HERMES LOGISTICA SA"; SOCIEDAD ABSORBIDA: "TRANSMEDITERRANEA CARGO SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25224 , F 1, S 8, H M 454259, I/A 1-M (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25224 , F 194, S 8, H M 454259, I/A 42 (11/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25224 , F 194, S 8, H M 454259, I/A 42 (11/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25224 , F 193, S 8, H M 454259, I/A 41 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25224 , F 193, S 8, H M 454259, I/A 41 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25224 , F 193, S 8, H M 454259, I/A 40 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25224 , F 193, S 8, H M 454259, I/A 40 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25224 , F 193, S 8, H M 454259, I/A 39 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25224 , F 193, S 8, H M 454259, I/A 39 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-28