AUTOMOTOR SOVI SA - EXTINGUIDA
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social AUTOMOTOR SOVI SA
CIF A30012728
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Órgano Administración Administrador único
Propietario DOBELCAS SL
Auditor ESPACIO AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE AUTOMOTOR SOVI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTOMOTOR SOVI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOBELCAS SL | Socio Unico | 18/04/2017 | 14/06/2017 |
ESPACIO AUDITORES SLP | Auditor | 28/11/2016 | 14/06/2017 |
Ferrer De Lucio Enrique | Apoderado | 26/03/2014 | 14/06/2017 |
Marcos Bañuls Francisco Joaquin | Administrador Unico | 07/10/2011 | 14/06/2017 |
MARCOS Y SERVICIOS SA | Socio Unico | 07/10/2011 | 18/04/2017 |
ROBLES Y ASOCIADOS AUDITORES SL | Auditor | 25/09/2012 | 11/03/2015 |
Esteban Martinez Lopez | Apoderado | 19/11/2012 | |
Rosario Serna Borja | Apoderado | 19/11/2012 | |
Torrecillas Serna Manuel | Apoderado | 19/11/2012 | |
Torrecillas Serna Ricardo | Apoderado | 15/11/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AUTOMOTOR SOVI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3272 , F 81, S 8, H A 111382, I/A 15 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3272 , F 81, S 8, H A 111382, I/A 15 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-03
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3272 , F 81, S 8, H A 111382, I/A 14 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-03
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3272 , F 81, S 8, H A 111382, I/A 13 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3272 , F 81, S 8, H A 111382, I/A 12 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-03
- Rectificación del NIF del Apoderado don Enrique Ferrer de Lucio, que se hizo constar en la escritura de poder por error, siendo el correcto el número 50728584Z.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3272 , F 81, S 8, H A 111382, I/A 11 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-03
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3272 , F 81, S 8, H A 111382, I/A 10 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3272 , F 80, S 8, H A 111382, I/A 9 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3272 , F 80, S 8, H A 111382, I/A 8 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3272 , F 80, S 8, H A 111382, I/A 7 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-03