FERRER DE LUCIO ENRIQUE
Informe ejecutivo de FERRER DE LUCIO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERRER DE LUCIO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRANCISCO MARCOS SA | Apoderado | 20/06/2017 | 05/08/2019 |
AUTOMOTOR SOVI SA | Apoderado | 26/03/2014 | 14/06/2017 |
VINCULACIONES DE FERRER DE LUCIO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRER DE LUCIO ENRIQUE
Empresa: FRANCISCO MARCOS SA
Apoderado
- Ferrer De Lucio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 95, S 8, H A 9551, I/A 36 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-03
Empresa: FRANCISCO MARCOS SA
Apoderado
- Ferrer De Lucio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 95, S 8, H A 9551, I/A 34 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-03
Empresa: AUTOMOTOR SOVI SA
Apoderado
- Ferrer De Lucio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3272 , F 80, S 8, H A 111382, I/A 9 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-03
Información de FERRER DE LUCIO ENRIQUE
Mostramos los datos de FERRER DE LUCIO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRER DE LUCIO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos