AUTOMATICOS OLMO'S SA - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza del Campillo Bajo, 5
Código Postal 18009
Municipio Granada
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social AUTOMATICOS OLMO'S SA
Capital Social 75125.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AUTOMATICOS OLMO'S SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTOMATICOS OLMO'S SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Olmo Sanchez Jose Francisco | Liquidador | 17/12/2020 | 17/12/2020 |
Olmo Sanchez Jose Francisco | Administrador Unico | 14/12/2018 | 17/12/2020 |
Olmo Huertas Ana Maria | Consejero Delegado Mancomunado | 06/05/2016 | 14/12/2018 |
Olmo Huertas Ana Maria | Consejero | 06/05/2016 | 14/12/2018 |
Olmo Martinez Maria Del Carmen | Presidente | 26/04/2018 | 14/12/2018 |
Olmo Martinez Maria Del Carmen | Consejero Delegado Mancomunado | 26/04/2018 | 14/12/2018 |
Olmo Martinez Maria Del Carmen | Consejero | 26/04/2018 | 14/12/2018 |
Olmo Sanchez Jose Francisco | Secretario | 06/05/2016 | 14/12/2018 |
Olmo Sanchez Jose Francisco | Consejero Delegado Mancomunado | 06/05/2016 | 14/12/2018 |
Olmo Sanchez Jose Francisco | Consejero | 06/05/2016 | 14/12/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AUTOMATICOS OLMO'S SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680 , F 104, S 8, H GR 1204, I/A 16 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680 , F 104, S 8, H GR 1204, I/A 16 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680 , F 104, S 8, H GR 1204, I/A 16 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680 , F 104, S 8, H GR 1204, I/A 16 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-18
- PLAZA DEL CAMPILLO BAJO 5 BAJO (GRANADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394 , F 205, S 8, H GR 1204, I/A 15 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-18
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Se opta, de entre los distintos sistemas de Administración previstos estatutariamente, por el de un Administrador Unico; modificados la totalidad de los Estatutos sociales por adaptación a la legislación vigente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394 , F 205, S 8, H GR 1204, I/A 15 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-18
Capital Anterior: | 75.126,51 | Euros |
Disminución de capital | 1,51 | Euros |
Capital Actual: | 75.125,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394 , F 205, S 8, H GR 1204, I/A 15 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394 , F 205, S 8, H GR 1204, I/A 15 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-18
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394 , F 205, S 8, H GR 1204, I/A 15 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-18
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394 , F 205, S 8, H GR 1204, I/A 14 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-18