AUTOINYECCION ROPESA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Tejerias, 3
Código Postal 31500
Municipio Tudela
Provincia Navarra
Razón Social AUTOINYECCION ROPESA SL
CIF B71107759
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 03/10/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Rodriguez Marcos Maria Francisca
VINCULACIONES DE AUTOINYECCION ROPESA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTOINYECCION ROPESA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Sanchez Jose Angel | Apoderado | 11/10/2012 | 04/04/2013 |
Rodriguez Marcos Maria Francisca | Socio Unico | 10/10/2012 | 04/04/2013 |
Rodriguez Marcos Maria Francisca | Administrador Unico | 10/10/2012 | 04/04/2013 |
Rodriguez Marcos Maria Francisca | Liquidador Unico | 04/04/2013 | 04/04/2013 |
ACTOS BORME DE AUTOINYECCION ROPESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638 , F 159, S 8, H NA 32508, I/A 3 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638 , F 159, S 8, H NA 32508, I/A 3 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638 , F 159, S 8, H NA 32508, I/A 3 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638 , F 159, S 8, H NA 32508, I/A 3 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638 , F 159, S 8, H NA 32508, I/A 3 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638 , F 159, S 8, H NA 32508, I/A 3 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638 , F 159, S 8, H NA 32508, I/A 2 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638 , F 158, S 8, H NA 32508, I/A 1 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638 , F 158, S 8, H NA 32508, I/A 1 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-31
Dirección:C/ TEJERIAS 3 5 F (TUDELA)
Comienzo de operaciones:03/10/12
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La compraventa, revisión, mantenimiento y pintura de vehículos automóviles, camiones, autobuses, automóviles de usos especiales, remolques, chasis, carrocerías, motocicletas y bicicletas, así como trabajos relacionados con lacarburación, inyección, electrónica y neumáticos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638 , F 158, S 8, H NA 32508, I/A 1 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-31