PEREZ SANCHEZ JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de PEREZ SANCHEZ JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ SANCHEZ JOSE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABERIT CANARIAS SL | Apoderado Solidario | 14/09/2023 | |
CAFE BAR LA FUENTECILLA SL | Administrador Unico | 27/04/2012 |
VINCULACIONES DE PEREZ SANCHEZ JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ SANCHEZ JOSE ANGEL
Empresa: LABERIT CANARIAS SL
Apoderado Solidario
- Cardenes Navarro Jesus-ramon
- Perez Sanchez Jose Angel
- Rivero Sanchez Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2272 , F 132, S 8, H GC 3516, I/A 41 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-35
Empresa: AUTOINYECCION ROPESA SL
Apoderado
- Perez Sanchez Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638 , F 159, S 8, H NA 32508, I/A 3 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-31
Empresa: AUTOINYECCION ROPESA SL
Apoderado
- Perez Sanchez Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638 , F 159, S 8, H NA 32508, I/A 2 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-31
Empresa: CAFE BAR LA FUENTECILLA SL
Administrador Unico
- Perez Sanchez Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1853 , F 153, S 8, H CA 35144, I/A 2 (27/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-11
Información de PEREZ SANCHEZ JOSE ANGEL
Mostramos los datos de PEREZ SANCHEZ JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ SANCHEZ JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos