AUTOHERGUEDAS SL - EXTINGUIDA
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Razón Social AUTOHERGUEDAS SL
CIF B47324819
Actividad Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Garcia Garcia Francisco Tomas
VINCULACIONES DE AUTOHERGUEDAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTOHERGUEDAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bragado Lopez Jesus Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/10/2011 | 02/10/2015 |
Bragado Lopez Jesus Maria | Consejero | 24/10/2011 | 02/10/2015 |
Garcia Garcia Francisco Tomas | Presidente | 24/10/2011 | 02/10/2015 |
Garcia Garcia Francisco Tomas | Consejero | 24/10/2011 | 02/10/2015 |
Garcia Garcia Francisco Tomas | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/10/2011 | 02/10/2015 |
Garcia Garcia Laura | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/10/2011 | 02/10/2015 |
Garcia Garcia Laura | Consejero | 24/10/2011 | 02/10/2015 |
Millan Garcia Beatriz | Consejero | 24/10/2011 | 02/10/2015 |
Millan Garcia Beatriz | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/10/2011 | 02/10/2015 |
Millan Garcia Maria Pilar | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/10/2011 | 02/10/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AUTOHERGUEDAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 70, S 8, H VA 4372, I/A 10 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-47
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 70, S 8, H VA 4372, I/A 10 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-47
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 69, S 8, H VA 4372, I/A 9 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-211-47
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 68, S 8, H VA 4372, I/A 8 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-47
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 68, S 8, H VA 4372, I/A 8 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-47
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 68, S 8, H VA 4372, I/A 8 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-47
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-224-47
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 68, S 8, H VA 4372, I/A 7 (23/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-47
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 68, S 8, H VA 4372, I/A 7 (23/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-47