MILLAN GARCIA MARIA PILAR
Informe ejecutivo de MILLAN GARCIA MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 19
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MILLAN GARCIA MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LINECAR SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/09/2021 | |
LINECAR INTEGRA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/09/2021 | |
LINECAR INTEGRA SL | Consejero | 17/09/2021 | |
LINECAR SA | Consejero | 17/09/2021 | |
EMPRESA DE AUTOMOVILES GALO ALVAREZ SA | Consejero | 13/09/2021 | |
EMPRESA DE AUTOMOVILES GALO ALVAREZ SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/09/2021 | |
ESTACION DE AUTOBUSES DE VALLADOLID SA | Consejero | 24/05/2021 | |
RIBAS DEL CUA SA | Presidente | 12/04/2021 | |
RIBAS DEL CUA SA | Consejero | 12/04/2021 | |
AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA SA | Consejero | 09/04/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MILLAN GARCIA MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MILLAN GARCIA MARIA PILAR
Empresa: LINECAR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bragado Lopez Jesus Maria
- Garcia Duque Ana Cristina
- Garcia Garcia Francisco Tomas
- Garcia Garcia Laura
- Millan Garcia Beatriz
- Millan Garcia Maria Pilar
Consejero
- Bragado Lopez Jesus Maria
- Garcia Duque Ana Cristina
- Garcia Garcia Francisco Tomas
- Garcia Garcia Laura
- Millan Garcia Beatriz
- Millan Garcia Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1514 , F 47, S 8, H VA 1156, I/A 36 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-47
Empresa: LINECAR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1514 , F 47, S 8, H VA 1156, I/A 36 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-47
Empresa: LINECAR SA
Consejero
- Bragado Lopez Jesus Maria
- Garcia Garcia Francisco Tomas
- Garcia Garcia Laura
- Millan Garcia Beatriz
- Millan Garcia Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1514 , F 47, S 8, H VA 1156, I/A 36 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-47
Empresa: LINECAR INTEGRA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bragado Lopez Jesus Maria
- Garcia Duque Ana Cristina
- Garcia Garcia Francisco Tomas
- Garcia Garcia Laura
- Millan Garcia Beatriz
- Millan Garcia Maria Pilar
Consejero
- Bragado Lopez Jesus Maria
- Garcia Duque Ana Cristina
- Garcia Garcia Francisco Tomas
- Garcia Garcia Laura
- Millan Garcia Beatriz
- Millan Garcia Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 15, S 8, H VA 28115, I/A 4 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-47
Empresa: LINECAR INTEGRA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 15, S 8, H VA 28115, I/A 4 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-47
Empresa: LINECAR INTEGRA SL
Consejero
- Bragado Lopez Jesus Maria
- Garcia Garcia Francisco Tomas
- Garcia Garcia Laura
- Millan Garcia Beatriz
- Millan Garcia Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 15, S 8, H VA 28115, I/A 4 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-47
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ana Cristina Garcia Duque
- Bragado Lopez Jesus Maria
- Francisco Tomas Garcia Garcia
- Garcia Garcia Laura
- Millan Garcia Beatriz
- Millan Garcia Maria Pilar
Consejero
- Ana Cristina Garcia Duque
- Bragado Lopez Jesus Maria
- Francisco Tomas Garcia Garcia
- Garcia Garcia Laura
- Millan Garcia Beatriz
- Millan Garcia Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182 , F 188, S 8, H SG 247, I/A 29 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-40
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182 , F 188, S 8, H SG 247, I/A 29 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-40
Consejero
- Bragado Lopez Jesus Maria
- Francisco Tomas Garcia Garcia
- Garcia Garcia Laura
- Millan Garcia Beatriz
- Millan Garcia Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182 , F 188, S 8, H SG 247, I/A 29 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-40
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292 , F 203, S 8, H VA 278, I/A 12 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-47
VER MAS ACTOS
Información de MILLAN GARCIA MARIA PILAR
Mostramos los datos de MILLAN GARCIA MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MILLAN GARCIA MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos