AUTOESCUELAS BADALONA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avgda Alfons XIII, 590
Código Postal 08913
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social AUTOESCUELAS BADALONA SL
CIF B65652455
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje
Fecha de Constitución 07/10/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE AUTOESCUELAS BADALONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTOESCUELAS BADALONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Cruz Nieto Antonia Carolina | Liquidador | 07/12/2022 | 07/12/2022 |
De La Cruz Nieto Antonia Carolina | Administrador Solidario | 29/04/2019 | 07/12/2022 |
Jove Llargues Jose Maria | Administrador Solidario | 05/12/2011 | 07/12/2022 |
Martinez Del Campo Matheu Jose | Administrador Solidario | 05/12/2011 | 07/12/2022 |
Ribera Ripoll Ester | Administrador Solidario | 29/04/2019 | 07/12/2022 |
ACTOS BORME DE AUTOESCUELAS BADALONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42882 , F 189, S 8, H B 417313, I/A 3 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42882 , F 189, S 8, H B 417313, I/A 3 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42882 , F 189, S 8, H B 417313, I/A 3 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-08
- AV ALFONS XIII NUM.590 P.BAJOS (BADALONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42882 , F 189, S 8, H B 417313, I/A 2 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 19 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42882 , F 189, S 8, H B 417313, I/A 2 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42882 , F 189, S 8, H B 417313, I/A 2 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42882 , F 188, S 8, H B 417313, I/A 1 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-08
Dirección:PZ DE LA IGLESIA Num.18 (SANT ADRIA DE BESOS)
Comienzo de operaciones:07/10/11
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:LA FORMACION DE CONDUCTORES (AUTESCUELA).PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL AUTOMOVILISTA,EN ESPECIAL EL ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN LA TRAMITACION DE PERMISOS,AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42882 , F 188, S 8, H B 417313, I/A 1 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-08