DE LA CRUZ NIETO ANTONIA CAROLINA
Informe ejecutivo de DE LA CRUZ NIETO ANTONIA CAROLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LA CRUZ NIETO ANTONIA CAROLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOESCUELAS SANTA COLOMA SL | Administrador Solidario | 29/04/2019 | |
DISTRIBUCION DISEÑO REHABILITACION Y DECORACION DE FRANQUICIAS SL | Administrador Solidario | 04/11/2015 |
VINCULACIONES DE DE LA CRUZ NIETO ANTONIA CAROLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA CRUZ NIETO ANTONIA CAROLINA
Empresa: AUTOESCUELAS BADALONA SL
Liquidador
- De La Cruz Nieto Antonia Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42882 , F 189, S 8, H B 417313, I/A 3 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-08
Empresa: AUTOESCUELAS BADALONA SL
Administrador Solidario
- De La Cruz Nieto Antonia Carolina
- Jove Llargues Jose Maria
- Martinez Del Campo Matheu Jose
- Ribera Ripoll Ester
Liquidador
- De La Cruz Nieto Antonia Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42882 , F 189, S 8, H B 417313, I/A 3 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-08
Empresa: ACN TRYMAX ASOCIADOS SL
Liquidador
- De La Cruz Nieto Antonia Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33859 , F 79, S 8, H B 233771, I/A 5 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-08
Empresa: ACN TRYMAX ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- De La Cruz Nieto Antonia Carolina
Liquidador
- De La Cruz Nieto Antonia Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33859 , F 79, S 8, H B 233771, I/A 5 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-08
Empresa: AUTOESCUELAS BADALONA SL
Administrador Solidario
- De La Cruz Nieto Antonia Carolina
- Ribera Ripoll Ester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42882 , F 189, S 8, H B 417313, I/A 2 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-08
Empresa: AUTOESCUELAS SANTA COLOMA SL
Administrador Solidario
- De La Cruz Nieto Antonia Carolina
- Ribera Ripoll Ester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31964 , F 141, S 8, H B 202712, I/A 5 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-08
Administrador Solidario
- De La Cruz Nieto Antonia Carolina
- Vazquez Vazquez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45048 , F 1, S 8, H B 475364, I/A 1 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-08
Información de DE LA CRUZ NIETO ANTONIA CAROLINA
Mostramos los datos de DE LA CRUZ NIETO ANTONIA CAROLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA CRUZ NIETO ANTONIA CAROLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos