AUTO YATE RENTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Lazaro Cardenas, 9
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social AUTO YATE RENTING SL
CIF B61880738
Actividad Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AUTO YATE RENTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTO YATE RENTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lleal Tost Rosa Maria | REPR.143 RRM | 18/04/2013 | 23/05/2014 |
MAJIU SL | Liquidador | 18/04/2013 | 23/05/2014 |
Llado Chimenis Xavier | Secretario No Consejero | 29/10/2010 | 18/04/2013 |
Lleal Tost Alexandre | Consejero | 29/10/2010 | 18/04/2013 |
Lleal Tost Alexandre | Consejero Delegado Mancomunado | 29/10/2010 | 18/04/2013 |
Lleal Tost Rosa Maria | Consejero | 29/10/2010 | 18/04/2013 |
Lleal Tost Rosa Maria | REPR.143 RRM | 29/10/2010 | 18/04/2013 |
Lleal Tost Rosa Maria | Consejero Delegado Mancomunado | 29/10/2010 | 18/04/2013 |
MAJIU SL | Consejero | 29/10/2010 | 18/04/2013 |
MAJIU SL | Presidente | 29/10/2010 | 18/04/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AUTO YATE RENTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31471 , F 126, S 8, H B 193960, I/A 13 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31471 , F 126, S 8, H B 193960, I/A 13 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31471 , F 126, S 8, H B 193960, I/A 12 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31471 , F 126, S 8, H B 193960, I/A 12 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31471 , F 126, S 8, H B 193960, I/A 12 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31471 , F 125, S 8, H B 193960, I/A 11 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31471 , F 125, S 8, H B 193960, I/A 10 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31471 , F 125, S 8, H B 193960, I/A 10 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-08
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31471 , F 124, S 8, H B 193960, I/A 9 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-08