TOST UMBERT ROSA MARIA
Informe ejecutivo de TOST UMBERT ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TOST UMBERT ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLEAL SA | Consejero | 24/11/2020 | |
LLEAL SYSTEM SA | Consejero | 05/01/2016 | |
LLEAL SA | Consejero | 30/12/2015 | |
LLEAL INTERNACIONAL SL | Consejero | 29/10/2010 | |
MAJIU SL | Consejero | 29/10/2010 |
VINCULACIONES DE TOST UMBERT ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOST UMBERT ROSA MARIA
Empresa: LLEAL SYSTEM SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Lleal Tost Alexandre Maria
- Lleal Tost Rosa Maria
- MAJIU SL
- Tost Umbert Rosa Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4337 , F 167, S 8, H Z 63914, I/A 4 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-50
Empresa: LLEAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Lleal Tost Alexandre
- Lleal Tost Rosa Maria
- MAJIU SL
- Tost Umbert Rosa Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40353 , F 118, S 8, H B 47292, I/A 51 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-08
Empresa: LLEAL SYSTEM SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Lleal Tost Alexandre
- Lleal Tost Rosa Maria
- MAJIU SL
- Tost Umbert Rosa Maria
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38338 , F 75, S 8, H B 89818, I/A 24 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-08
Empresa: LLEAL SYSTEM SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Lleal Tost Alexandre
- Lleal Tost Rosa Maria
- MAJIU SL
- Tost Umbert Rosa Maria
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38338 , F 75, S 8, H B 89818, I/A 24 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-08
Empresa: LLEAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Lleal Tost Alexandre
- Lleal Tost Rosa Maria
- MAJIU SL
- Tost Umbert Rosa Maria
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40353 , F 115, S 8, H B 47292, I/A 42 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Empresa: LLEAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Lleal Tost Alexandre
- Lleal Tost Rosa Maria
- MAJIU SL
- Tost Umbert Rosa Maria
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40353 , F 115, S 8, H B 47292, I/A 42 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Empresa: AUTO YATE RENTING SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Lleal Tost Alexandre
- Lleal Tost Rosa Maria
- MAJIU SL
- Tost Umbert Rosa Maria
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31471 , F 126, S 8, H B 193960, I/A 12 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-08
Empresa: LLEAL SA
Consejero
- Lleal Tost Alexandre
- Lleal Tost Rosa Maria
- MAJIU SL
- Tost Umbert Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40353 , F 112, S 8, H B 47292, I/A 35 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-08
Empresa: LLEAL SYSTEM SA
Consejero
- Lleal Tost Alexandre
- Lleal Tost Rosa Maria
- MAJIU SL
- Tost Umbert Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38338 , F 73, S 8, H B 89818, I/A 19 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-08
Empresa: MAJIU SL
Consejero
- Lleal Tost Alexandre
- Lleal Tost Rosa Maria
- Tost Umbert Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40418 , F 114, S 8, H B 9958, I/A 24 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-08
VER MAS ACTOS
Información de TOST UMBERT ROSA MARIA
Mostramos los datos de TOST UMBERT ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOST UMBERT ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos