AUTO SAN JOSE SAL - EXTINGUIDA
Municipio Lorca
Provincia Murcia
Razón Social AUTO SAN JOSE SAL
CIF A30221972
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AUTO SAN JOSE SAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTO SAN JOSE SAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diego Plazas Perez | Secretario | 21/02/2012 | 24/01/2017 |
Diego Plazas Perez | Consejero Delegado Mancomunado | 21/02/2012 | 24/01/2017 |
Diego Plazas Perez | Consejero | 21/02/2012 | 24/01/2017 |
Gines Hernandez Bastida | Vicepresidente | 21/02/2012 | 24/01/2017 |
Gines Hernandez Bastida | Consejero Delegado Mancomunado | 21/02/2012 | 24/01/2017 |
Gines Hernandez Bastida | Consejero | 21/02/2012 | 24/01/2017 |
Pedro Plazas Perez | Presidente | 21/02/2012 | 24/01/2017 |
Pedro Plazas Perez | Consejero Delegado Mancomunado | 21/02/2012 | 24/01/2017 |
Pedro Plazas Perez | Consejero | 21/02/2012 | 24/01/2017 |
Pedro Plazas Perez | Liquidador | 24/01/2017 | 24/01/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AUTO SAN JOSE SAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 110, S 8, H MU 22478, I/A 8 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 110, S 8, H MU 22478, I/A 8 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 110, S 8, H MU 22478, I/A 8 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-30
Consejero Delegado Mancomunado
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 110, S 8, H MU 22478, I/A 8 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-30
- modificacion del parrafo 9 del articulo 12 de los estatutossociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 109, S 8, H MU 22478, I/A 7 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-30
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 109, S 8, H MU 22478, I/A 6 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-30
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 109, S 8, H MU 22478, I/A 6 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-76-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-76-30