PEDRO PLAZAS PEREZ
Informe ejecutivo de PEDRO PLAZAS PEREZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEDRO PLAZAS PEREZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES AUTO SAN JOSE SL | Presidente | 16/06/2011 | 18/03/2022 |
INVERSIONES AUTO SAN JOSE SL | Consejero | 16/06/2011 | 18/03/2022 |
INVERSIONES AUTO SAN JOSE SL | Liquidador | 18/03/2022 | 18/03/2022 |
AUTO SAN JOSE SAL | Presidente | 21/02/2012 | 24/01/2017 |
AUTO SAN JOSE SAL | Consejero Delegado Mancomunado | 21/02/2012 | 24/01/2017 |
AUTO SAN JOSE SAL | Consejero | 21/02/2012 | 24/01/2017 |
AUTO SAN JOSE SAL | Liquidador | 24/01/2017 | 24/01/2017 |
AUTO SAN JOSE SAL | Presidente | 29/04/2010 | 21/02/2012 |
AUTO SAN JOSE SAL | Consejero Delegado Mancomunado | 29/04/2010 | 21/02/2012 |
AUTO SAN JOSE SAL | Consejero | 29/04/2010 | 21/02/2012 |
VINCULACIONES DE PEDRO PLAZAS PEREZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRO PLAZAS PEREZ
Empresa: INVERSIONES AUTO SAN JOSE SL
Liquidador
- Pedro Plazas Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2823 , F 159, S 8, H MU 75579, I/A 2 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-30
Empresa: INVERSIONES AUTO SAN JOSE SL
Consejero
- Angel Romero Jimenez
- Diego Plazas Perez
- Gines Hernandez Bastida
- Juan Jimenez Lopez
- Pedro Plazas Perez
Liquidador
- Pedro Plazas Perez
Presidente
- Pedro Plazas Perez
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2823 , F 159, S 8, H MU 75579, I/A 2 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-30
Empresa: AUTO SAN JOSE SAL
Liquidador
- Pedro Plazas Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 110, S 8, H MU 22478, I/A 8 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-30
Empresa: AUTO SAN JOSE SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- Diego Plazas Perez
- Gines Hernandez Bastida
- Pedro Plazas Perez
Consejero
- Diego Plazas Perez
- Gines Hernandez Bastida
- Pedro Plazas Perez
Liquidador
- Pedro Plazas Perez
Presidente
- Pedro Plazas Perez
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 110, S 8, H MU 22478, I/A 8 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-30
Empresa: AUTO SAN JOSE SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- Diego Plazas Perez
- Gines Hernandez Bastida
- Pedro Plazas Perez
Consejero
- Diego Plazas Perez
- Gines Hernandez Bastida
- Pedro Plazas Perez
Presidente
- Pedro Plazas Perez
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 109, S 8, H MU 22478, I/A 6 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-30
Empresa: AUTO SAN JOSE SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- Diego Plazas Perez
- Gines Hernandez Bastida
- Juan Jimenez Lopez
- Pedro Plazas Perez
Consejero
- Diego Plazas Perez
- Gines Hernandez Bastida
- Juan Jimenez Lopez
- Pedro Plazas Perez
Presidente
- Pedro Plazas Perez
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 109, S 8, H MU 22478, I/A 6 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-30
Empresa: INVERSIONES AUTO SAN JOSE SL
Consejero
- Angel Romero Jimenez
- Diego Plazas Perez
- Gines Hernandez Bastida
- Juan Jimenez Lopez
- Pedro Plazas Perez
Presidente
- Pedro Plazas Perez
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2823 , F 158, S 8, H MU 75579, I/A 1 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-30
Empresa: AUTO SAN JOSE SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- Diego Plazas Perez
- Gines Hernandez Bastida
- Juan Jimenez Lopez
- Pedro Plazas Perez
Consejero
- Diego Plazas Perez
- Gines Hernandez Bastida
- Juan Jimenez Lopez
- Pedro Plazas Perez
Presidente
- Pedro Plazas Perez
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 109, S 8, H MU 22478, I/A 5 (29/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-30
Empresa: AUTO SAN JOSE SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- Angel Romero Jimenez
- Diego Plazas Perez
- Gines Hernandez Bastidas
- Juan Jimenez Lopez
- Pedro Plazas Perez
Consejero
- Angel Romero Jimenez
- Diego Plazas Perez
- Gines Hernandez Bastidas
- Juan Jimenez Lopez
- Pedro Plazas Perez
Presidente
- Pedro Plazas Perez
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 109, S 8, H MU 22478, I/A 5 (29/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-30
Información de PEDRO PLAZAS PEREZ
Mostramos los datos de PEDRO PLAZAS PEREZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRO PLAZAS PEREZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos