AURI AMERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Prensa, 1
Código Postal 39012
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Mapa Ver Mapa
Razón Social AURI AMERICA SL
CIF B39734595
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de colocación
Fecha de Constitución 09/09/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AURI AMERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AURI AMERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Beltran Piñeiro Jose Ignacio | Liquidador | 12/02/2013 | 12/02/2013 |
Beltran Piñeiro Jose Ignacio | Presidente | 27/09/2010 | 12/02/2013 |
Beltran Piñeiro Jose Ignacio | Consejero | 27/09/2010 | 12/02/2013 |
Beltran Piñeiro Luis | Consejero | 27/09/2010 | 12/02/2013 |
Garcia Garcia Luis Israel | Consejero | 27/09/2010 | 12/02/2013 |
Vazquez Macias Alejandro | Secretario | 27/09/2010 | 12/02/2013 |
Vazquez Macias Alejandro | Consejero Delegado | 27/09/2010 | 12/02/2013 |
Vazquez Macias Alejandro | Consejero | 27/09/2010 | 12/02/2013 |
ACTOS BORME DE AURI AMERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998 , F 23, S 8, H S 22058, I/A 2 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998 , F 23, S 8, H S 22058, I/A 2 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-39
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998 , F 23, S 8, H S 22058, I/A 2 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-39
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998 , F 23, S 8, H S 22058, I/A 2 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-244-39
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998 , F 21, S 8, H S 22058, I/A 1 (27/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-39
Dirección:C/ LA PRENSA Nº 1 (SANTANDER)
Comienzo de operaciones:09/09/10
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La prestación de servicios de consultoría de comercio exterior y de externalización comercial, así como actividades de formación y selección de personal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998 , F 21, S 8, H S 22058, I/A 1 (27/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-39