BELTRAN PIÑEIRO JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de BELTRAN PIÑEIRO JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BELTRAN PIÑEIRO JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DUARTE Y BELTRAN SA | Vicepresidente | 10/03/2011 | |
DUARTE Y BELTRAN SA | Consejero | 21/02/2011 |
VINCULACIONES DE BELTRAN PIÑEIRO JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELTRAN PIÑEIRO JOSE IGNACIO
Empresa: DUARTE Y BELTRAN SA
Vicepresidente
- Beltran Piñeiro Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 761 , F 150, S 8, H S 2771, I/A 14 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-39
Empresa: DUARTE Y BELTRAN SA
Consejero
- Beltran Piñeiro Jose Ignacio
- Beltran Piñeiro Juan
- Beltran Piñeiro Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 761 , F 149, S 8, H S 2771, I/A 13 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-39
Empresa: DUARTE Y BELTRAN SA
Vicepresidente
- Beltran Piñeiro Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 761 , F 148, S 8, H S 2771, I/A 11 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-39
Empresa: DUARTE Y BELTRAN SA
Consejero
- Beltran Piñeiro Jose Ignacio
- Beltran Piñeiro Juan
- Beltran Piñeiro Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 469 , F 148, S 8, H S 2771, I/A 10 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-39
Empresa: AURI AMERICA SL
Liquidador
- Beltran Piñeiro Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998 , F 23, S 8, H S 22058, I/A 2 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-39
Empresa: AURI AMERICA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Beltran Piñeiro Jose Ignacio
- Beltran Piñeiro Luis
- Garcia Garcia Luis Israel
- Vazquez Macias Alejandro
Presidente
- Beltran Piñeiro Jose Ignacio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998 , F 23, S 8, H S 22058, I/A 2 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-39
Empresa: FORMULACIONES AVANZADAS SL
Liquidador
- Beltran Piñeiro Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737 , F 62, S 8, H S 12178, I/A 3 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-39
Empresa: FORMULACIONES AVANZADAS SL
Administrador Solidario
- Beltran Piñeiro Jose Ignacio
- Beltran Piñeiro Juan
- Beltran Piñeiro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737 , F 62, S 8, H S 12178, I/A 3 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-39
Empresa: DUARTE Y BELTRAN SA
Vicepresidente
- Beltran Piñeiro Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 469 , F 148, S 8, H S 2771, I/A 9 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-39
Empresa: DUARTE Y BELTRAN SA
Consejero
- Beltran Piñeiro Jose Ignacio
- Beltran Piñeiro Juan
- Beltran Piñeiro Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 469 , F 148, S 8, H S 2771, I/A 8 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-39
VER MAS ACTOS
Información de BELTRAN PIÑEIRO JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de BELTRAN PIÑEIRO JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELTRAN PIÑEIRO JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos