NERUA 38 SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social NERUA 38 SL
CIF B84396175
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 01/07/2005
Nombres Anteriores
- AUREN MADRID SERVICIOS CENTRALES SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE NERUA 38 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NERUA 38 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Ayala Mario | Liquidador Solidario | 07/08/2019 | 07/08/2019 |
Alonso Ayala Mario Lorenzo | Administrador Mancomunado | 02/03/2015 | 07/08/2019 |
Delgado Clavero Jose | Liquidador Solidario | 07/08/2019 | 07/08/2019 |
Delgado Clavero Jose | Administrador Mancomunado | 02/03/2015 | 07/08/2019 |
Alonso Ayala Mario Lorenzo | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 02/03/2015 | |
Alonso Ayala Mario Lorenzo | Consejero | 02/03/2015 | |
Delgado Clavero Jose | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 02/03/2015 | |
Delgado Clavero Jose | Presidente | 02/03/2015 | |
Delgado Clavero Jose | Consejero | 02/03/2015 | |
Valero Moreno Francisco | Secretario | 02/03/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NERUA 38 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21542 , F 107, S 8, H M 383282, I/A 5 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21542 , F 107, S 8, H M 383282, I/A 5 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21542 , F 107, S 8, H M 383282, I/A 5 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21542 , F 107, S 8, H M 383282, I/A 5 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
Empresa: AUREN MADRID SERVICIOS CENTRALES SL
- NERUA 38 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21542 , F 107, S 8, H M 383282, I/A 4 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-28
Empresa: AUREN MADRID SERVICIOS CENTRALES SL
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21542 , F 107, S 8, H M 383282, I/A 3 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-28
Empresa: AUREN MADRID SERVICIOS CENTRALES SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21542 , F 107, S 8, H M 383282, I/A 3 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-28
Empresa: AUREN MADRID SERVICIOS CENTRALES SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21542 , F 107, S 8, H M 383282, I/A 3 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-28
Empresa: AUREN MADRID SERVICIOS CENTRALES SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-114-28
Empresa: AUREN MADRID SERVICIOS CENTRALES SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-194-28